Společenství vlastníků jednotek, Litvínovská 287, Praha 9 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek, Litvínovská 287, Praha 9 (27127443) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Litvínovská 287/13, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 2004 Společenství vlastníků jednotek, Litvínovská 287, Praha 9 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek, Litvínovská 287, Praha 9 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek, Litvínovská 287, Praha 9 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 3. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4621 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27127443 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek, Litvínovská 287, Praha 9 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.3.2004 |
Zapsána dne: | 18.3.2004 | |
den vzniku společenství: 1.7.2003 | 18.3.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Litvínovská 287/13, Praha 9 19000, Česká republika | 18.3.2004 |
---|
člen výboru | Jana Tůmová |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2020 |
Adresa | Litvínovská 287/13, 19000 Praha |
předseda výboru | Lenka Kožíšková |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2017 |
Adresa | Litvínovská 287/13, 19000 Praha |
člen výboru | Danko Remek |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2009 do 9.12.2020 |
Adresa | Litvínovská 287/13, 19000 Praha 9 |
člen výboru | Lukáš Kolpák |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2017 do 9.12.2020 |
Adresa | Litvínovská 287/13, 19000 Praha |
člen výboru | Lenka Kožíšková |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2009 do 2.2.2017 |
Adresa | Litvínovská 287/13, 19000 Praha 9 |
předseda výboru | Petr Kautský |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2012 do 2.2.2017 |
Adresa | Olbrachtova 1135, 25228 Černošice |
předseda výboru | Rudolf Strnad |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2004 do 28.12.2012 |
Adresa | Litvínovská 287, 19000 Praha 9 |
člen výboru | Alena Blažková |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2004 do 19.8.2009 |
Adresa | Litvínovská 287, 19000 Praha 9 |
člen výboru | Ludmila Nová |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2004 do 19.8.2009 |
Adresa | Litvínovská 287, 19000 Praha 9 |
IČO: | 27127443 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek, Litvínovská 287, Praha 9 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 3. 2004 |
Sídlo: | Litvínovská 287/13, Praha 19000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |