Společenství vlastníků jednotek Liškova 634 a Liškova 635 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Liškova 634 a Liškova 635 (24675156) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Liškova 635/14, 14200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 5. 2010 Společenství vlastníků jednotek Liškova 634 a Liškova 635 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Liškova 634 a Liškova 635 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Liškova 634 a Liškova 635 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 5. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 11551 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24675156 | |
Jméno: | Společenství pro dům Liškova 634 aLiškova 635 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.5.2010 |
Zapsána dne: | 29.5.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Liškova 635/14, Praha 14200, Česká republika | 17.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Liškova 635/14, Praha 4 14200, Česká republika | 29.5.2010 - 17.9.2016 |
předseda výboru | Jan Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2021 |
Adresa | Liškova 635/14, 14200 Praha |
místopředseda výboru | Pavel Sedlář |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2021 |
Adresa | Liškova 635/14, 14200 Praha |
člen výboru | Peter Kostolník |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2021 |
Adresa | Liškova 635/14, 14200 Praha |
člen výboru | Eva Zbrojová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2020 do 5.11.2021 |
Adresa | Minská 560/13, 10100 Praha |
člen výboru | Dagmar Millerová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2020 do 5.11.2021 |
Adresa | Liškova 635/14, 14200 Praha |
místopředseda výboru | Jan Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2020 do 5.11.2021 |
Adresa | Liškova 635/14, 14200 Praha |
člen výboru | Peter Kostolník |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2020 do 5.11.2021 |
Adresa | Liškova 635/14, 14200 Praha |
předseda výboru | Petr Marval |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2016 do 5.11.2021 |
Adresa | Liškova 635/14, 14200 Praha |
člen výboru | Lenka Kaucká |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2019 do 17.10.2020 |
Adresa | Liškova 634/12, 14200 Praha |
člen výboru | Jarmila Slavětínská |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2010 do 17.10.2020 |
Adresa | Na Rovnosti 2694/18, 13000 Praha 3 |
místopředseda výboru | Dagmar Millerová |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2010 do 17.10.2020 |
Adresa | Liškova 635/14, 14200 Praha 4 |
místopředseda výboru | Ivana Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2016 do 17.10.2020 |
Adresa | Liškova 634/12, 14200 Praha |
člen výboru | Lenka Zienertová |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2016 do 22.2.2019 |
Adresa | Liškova 634/12, 14200 Praha |
předseda výboru | Pavel Rybín |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2010 do 17.9.2016 |
Adresa | Liškova 635/14, 14200 Praha 4 |
člen výboru | Bc. Zdeněk Žák |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2010 do 17.9.2016 |
Adresa | Čápkova 29/22, 60200 Brno |
člen výboru | Jan Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2010 do 17.9.2016 |
Adresa | Liškova 635/14, 14200 Praha 4 |
IČO: | 24675156 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Liškova 634 a Liškova 635 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 5. 2010 |
Sídlo: | Liškova 635/14, Praha 14200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |