Společenství vlastníků jednotek Lamačova 824, 825, Praha 5 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Lamačova 824, 825, Praha 5 (75120933) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Lamačova 824/9, 15200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 1. 2008 Společenství vlastníků jednotek Lamačova 824, 825, Praha 5 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Lamačova 824, 825, Praha 5 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Lamačova 824, 825, Praha 5 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 1. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8412 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75120933 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p.824,825, Praha 5 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.1.2008 3.1.2008 |
Zapsána dne: | 3.1.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lamačova 824, Praha 15000, Česká republika | 3.1.2008 |
---|
místopředseda výboru | Milan Indra |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2015 |
Adresa | Lamačova 824/9, 15200 Praha |
člen výboru | Mgr. Beata Čepeláková |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2015 |
Adresa | Lamačova 825/11, 15200 Praha |
člen výboru | Božena Kuchařová |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2015 |
Adresa | Lamačova 825/11, 15200 Praha |
předseda výboru | Mgr. Jan Sládeček |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 |
Adresa | Lamačova 825/11, 15200 Praha |
předseda výboru | Mgr. Jan Sládeček |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2015 do 15.7.2015 |
Adresa | Lamačova 825/11, 15200 Praha 5 |
člen výboru | Stanislava Emingerová |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2013 do 11.7.2015 |
Adresa | Lamačova 824/9, 15200 Praha |
místopředseda výboru | Milan Indra |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2014 do 11.7.2015 |
Adresa | Lamačova 824/9, 15200 Praha |
předseda výboru | Tomáš Mandík |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2014 do 11.7.2015 |
Adresa | Lamačova 825/11, 15200 Praha |
člen výboru | Mgr. Jan Sládeček |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2012 do 11.7.2015 |
Adresa | Lamačova 825/11, 15200 Praha 5 |
předseda výboru | Ing. Jiří Bergman |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2008 do 14.5.2014 |
Adresa | Lamačova 825, 15200 Praha |
člen výboru | PhDr. Tomáš Mandík |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2013 do 14.5.2014 |
Adresa | Lamačova 825/11, 15200 Praha 5 |
člen výboru | Zuzana Pajerová |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2008 do 12.11.2013 |
Adresa | Šejbalové 897/7, 15200 Praha |
člen výboru | PhDr. Tomáš Mandík |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2008 do 11.11.2013 |
Adresa | Lamačova 825, 15000 Praha |
místopředseda výboru | Ondřej Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2008 do 26.7.2012 |
Adresa | Lamačova 824, 15200 Praha |
místopředseda výboru | DrSc. Bedřich Šesták |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2008 do 30.12.2008 |
Adresa | Lamačova 825, 15000 Praha |
předseda výboru | Martin Polnar |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2008 do 30.12.2008 |
Adresa | Lamačova 824, 15000 Praha |
člen výboru | Stanislava Emingerová |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2008 do 30.12.2008 |
Adresa | Lamačova 824, 15000 Praha |
místopředseda výboru | Petr Kadlec |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2008 do 30.12.2008 |
Adresa | Lamačova 825, 15000 Praha |
člen výboru | Milan Pátra |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2008 do 30.12.2008 |
Adresa | Lamačova 824, 15000 Praha |
člen výboru | Mgr. Jan Sládeček |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2008 do 30.12.2008 |
Adresa | Lamačova 825, 15000 Praha |
IČO: | 75120933 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Lamačova 824, 825, Praha 5 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 10. 2007 |
Sídlo: | Lamačova 824/9, Praha 15200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |