Společenství vlastníků jednotek Květná 1736/26, Bruntál má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Květná 1736/26, Bruntál (28639758) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Květná 1736/26, 79201 Bruntál. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 11. 2010 Společenství vlastníků jednotek Květná 1736/26, Bruntál má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Květná 1736/26, Bruntál nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Květná 1736/26, Bruntál na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 11. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7115 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28639758 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Květná 1736/26, Bruntál | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.11.2010 |
Zapsána dne: | 19.11.2010 | |
Den vzniku společenství: 18.1.2010 Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 19.11.2010 - 1.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Květná 1736/26, Bruntál 79201, Česká republika | 4.10.2016 |
---|
předseda výboru | Ing. Marek Kozelek |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2022 |
Adresa | Květná 1736/26, 79201 Bruntál |
člen výboru | Petr Kandra |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2022 |
Adresa | Květná 1736/26, 79201 Bruntál |
člen výboru | Ivana Tuhovčáková |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2022 |
Adresa | Květná 1736/26, 79201 Bruntál |
člen výboru | Ivana Tuhovčáková |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2016 do 13.12.2022 |
Adresa | Květná 1736/26, 79201 Bruntál |
předseda výboru | Ing. Marek Kozelek |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2016 do 13.12.2022 |
Adresa | Květná 1736/26, 79201 Bruntál |
člen výboru | Libor Langer |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2017 do 13.12.2022 |
Adresa | Květná 1736/26, 79201 Bruntál |
člen výboru | Jitka Mlčúchová |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2016 do 24.11.2017 |
Adresa | Květná 1736/26, 79201 Bruntál |
člen výboru | Jitka Mlčúchová |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2016 do 24.11.2017 |
Adresa | Květná 1736/26, 79201 Bruntál |
místopředseda výboru | Kamila Kapusniaková |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 1.7.2016 |
Adresa | Květná 1736/26, 79201 Bruntál |
člen výboru | Jitka Mlčúchová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 1.7.2016 |
Adresa | Květná 1736/26, 79201 Bruntál |
předseda výboru | Michaela Srovnalová |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2016 do 1.7.2016 |
Adresa | 184, 79201 Moravskoslezský Kočov |
člen výboru | Jitka Mlčúchová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 1.7.2016 |
Adresa | Květná 1736/26, 79201 Bruntál |
místopředseda výboru | Kamila Kapusniaková |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 1.7.2016 |
Adresa | Květná 1736/26, 79201 Bruntál |
předseda výboru | Michaela Srovnalová |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2016 do 1.7.2016 |
Adresa | 184, 79201 Moravskoslezský Kočov |
předseda výboru | Michaela Kačurová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 30.4.2016 |
Adresa | Květná 1736/26, 79201 Bruntál |
IČO: | 28639758 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Květná 1736/26, Bruntál |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Bruntál |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 11. 2010 |
Sídlo: | Květná 1736/26, Bruntál 79201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |