Společenství vlastníků jednotek Krymská 1722/8, Karlovy Vary má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Krymská 1722/8, Karlovy Vary (71008870) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Krymská 1722/8, 36001 Karlovy Vary. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 5. 2003 Společenství vlastníků jednotek Krymská 1722/8, Karlovy Vary má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Krymská 1722/8, Karlovy Vary nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Krymská 1722/8, Karlovy Vary na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 21. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2604 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71008870 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Krymská 1722/8, Karlovy Vary | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.5.2003 |
Zapsána dne: | 21.5.2003 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 21.5.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 21.5.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Krymská 1722/8, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 21.5.2003 |
---|
Člen výboru | Pavel Bouček |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2022 |
Adresa | Krymská 1722/8, 36001 Karlovy Vary |
Člen výboru | Ladislav Ivančák |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2023 |
Adresa | Krymská 1722/8, 36001 Karlovy Vary |
Předseda výboru | Josef Papánek |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2015 |
Adresa | Krymská 1722/8, 36001 Karlovy Vary |
Člen výboru | Danuše Růžičková |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2022 do 8.9.2023 |
Adresa | Krymská 1722/8, 36001 Karlovy Vary |
Člen výboru | Pavel Bouček |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2005 do 5.12.2022 |
Adresa | Krymská 1722/8, Karlovy Vary |
Člen výboru | Danuše Růžičková |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2005 do 16.11.2022 |
Adresa | Krymská 1722/8, Karlovy Vary |
Předseda výboru | Josef Papánek |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2006 do 3.10.2015 |
Adresa | Krymská 1722/8, Karlovy Vary |
Člen výboru | Emilie Holubová |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2003 do 28.1.2009 |
Adresa | Krymská 1722/8, Karlovy Vary |
Předseda výboru | Miroslav Krob |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2003 do 7.6.2006 |
Adresa | Krymská 1722/8, Karlovy Vary |
Člen výboru | Josef Papánek |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2003 do 7.6.2006 |
Adresa | Krymská 1722/8, Karlovy Vary |
Člen výboru | MUDr. Tomáš Martykán |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2003 do 12.10.2005 |
Adresa | Krymská 1722/8, Karlovy Vary |
Člen výboru | Daniel Martykán |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2003 do 12.10.2005 |
Adresa | Krymská 1722/8, Karlovy Vary |
IČO: | 71008870 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Krymská 1722/8, Karlovy Vary |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Karlovy Vary |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 7. 2000 |
Sídlo: | Krymská 1722/8, Karlovy Vary 36001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |