Společenství vlastníků jednotek Krnov, Svatováclavská 145/12 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Krnov, Svatováclavská 145/12 (26806347) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Svatováclavská 145/12, 79401 Krnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 5. 2003 Společenství vlastníků jednotek Krnov, Svatováclavská 145/12 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Krnov, Svatováclavská 145/12 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Krnov, Svatováclavská 145/12 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 23. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3241 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26806347 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Krnov, Svatováclavská 145/12 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.5.2003 |
Zapsána dne: | 23.5.2003 | |
Den vzniku společenství : 01.07.2000 | 23.5.2003 | |
Orgány společenství : - shromáždění vlastníků jednotek - člen výboru | 23.5.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svatováclavská 145/12, Krnov 79401, Česká republika | 23.5.2003 |
---|
člen výboru | Regína Sekaninová |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2023 |
Adresa | Svatováclavská 145/12, 79401 Krnov |
předseda výboru | Jitka Nykodymová |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2023 |
Adresa | Svatováclavská 145/12, 79401 Krnov |
místopředseda výboru | Aleš Ostarek |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2022 |
Adresa | Dobrovského 283/5, 79401 Krnov |
člen výboru | Regína Sekaninová |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2003 do 12.2.2023 |
Adresa | Svatováclavská 145/12, Krnov |
předseda výboru | Jitka Nykodymová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2022 do 11.1.2023 |
Adresa | 302, 79374 Heřmanovice |
místopředseda výboru | Aleš Ostarek |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2003 do 15.12.2022 |
Adresa | , Lichnov, Dubnice čp. 43 |
předseda výboru | Jitka Nykodymová |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2003 do 17.11.2022 |
Adresa | Svatováclavská 145/12, Krnov |
IČO: | 26806347 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Krnov, Svatováclavská 145/12 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Krnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 5. 2003 |
Sídlo: | Svatováclavská 145/12, Krnov 79401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |