Společenství vlastníků jednotek Krnov, SPC U 486/76 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Krnov, SPC U 486/76 (26874407) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese SPC U 486/76, 79401 Krnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 11. 2005 Společenství vlastníků jednotek Krnov, SPC U 486/76 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Krnov, SPC U 486/76 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Krnov, SPC U 486/76 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 11. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4723 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26874407 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Krnov, SPC U 486/76 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.11.2005 |
Zapsána dne: | 3.11.2005 | |
Den vzniku společenství: 11. února 2005 | 3.11.2005 - 4.3.2015 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 3.11.2005 - 23.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | SPC U 486/76, Krnov 79401, Česká republika | 4.3.2015 |
---|
člen výboru | Lukáš Fiala |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2022 |
Adresa | Marie Podvalové 939/11, 19600 Praha |
předseda výboru | Jana Gramelová |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2021 |
Adresa | SPC U 486/76, 79401 Krnov |
člen výboru | Kamil Melcr |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2021 |
Adresa | SPC U 486/76, 79401 Krnov |
člen výboru | Lukáš Fiala |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2021 do 27.7.2022 |
Adresa | SPC U 486/76, 79401 Krnov |
člen výboru | Jana Gramelová |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 24.3.2021 |
Adresa | SPC U 486/76, 79401 Krnov |
člen výboru | Jan Stanko |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 24.3.2021 |
Adresa | SPC U 486/76, 79401 Krnov |
předseda výboru | Věra Zahradníková |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 24.3.2021 |
Adresa | SPC U 486/76, 79401 Krnov |
předseda výboru | Věra Zahradníková |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2015 do 23.11.2016 |
Adresa | SPC U 486/76, 79401 Krnov |
místopředseda výboru | Jana Gramelová |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2015 do 23.11.2016 |
Adresa | SPC U 486/76, 79401 Krnov |
člen výboru | Jan Stanko |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2015 do 23.11.2016 |
Adresa | SPC U 486/76, 79401 Krnov |
člen výboru | Jan Stanko |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2005 do 4.4.2015 |
Adresa | SPC U 486/76, 79401 Krnov |
předseda výboru | Věra Zahradníková |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2007 do 4.4.2015 |
Adresa | SPC U 486/76, 79401 Krnov |
místopředseda výboru | Jana Gramelová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2011 do 4.4.2015 |
Adresa | SPC U 486/76, Krnov |
místopředseda výboru | Veronika Růžanská |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2009 do 30.8.2011 |
Adresa | SPC U 486/76, Krnov |
místopředseda výboru | Veronika Abrahámová |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2007 do 24.12.2009 |
Adresa | SPC U 486/76, Krnov |
předseda výboru | Radovan Konvička |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2005 do 9.10.2007 |
Adresa | SPC U 486/76, 79401 Krnov |
místopředseda výboru | Věra Zahradníková |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2005 do 9.10.2007 |
Adresa | SPC U 486/76, 79401 Krnov |
IČO: | 26874407 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Krnov, SPC U 486/76 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Krnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 11. 2005 |
Sídlo: | SPC U 486/76, Krnov 79401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |