Společenství vlastníků jednotek Krnov, Krásné Loučky 38 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Krnov, Krásné Loučky 38 (26802961) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Krásné Loučky 38/38, 79401 Krnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 4. 2003 Společenství vlastníků jednotek Krnov, Krásné Loučky 38 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Krnov, Krásné Loučky 38 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Krnov, Krásné Loučky 38 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3048 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26802961 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Krnov, Krásné Loučky 38 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.4.2003 |
Zapsána dne: | 18.4.2003 | |
Den vzniku společenství: 01.07.2000 | 18.4.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 18.4.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Krásné Loučky 38/38, Krnov 79401, Česká republika | 21.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | č.p. 38, Krnov 79401, Česká republika | 18.4.2003 - 21.9.2016 |
místopředseda výboru | Dalibor Hrbáček |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2016 |
Adresa | Pod Ježníkem 2361/2, 79401 Krnov |
člen výboru | Pavel Zelníček |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2016 |
Adresa | Krásné Loučky 38/38, 79401 Krnov |
předseda výboru | Zdeňka Zelníčková |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2016 |
Adresa | Krásné Loučky 38/38, 79401 Krnov |
člen výboru | Pavel Zelníček |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2011 do 21.9.2016 |
Adresa | 38, 79401 Krnov |
místopředseda výboru | Dalibor Hrbáček |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2011 do 21.9.2016 |
Adresa | Pod Ježníkem 2361/2, 79401 Krnov |
předseda výboru | Zdeňka Zelníčková |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2011 do 21.9.2016 |
Adresa | 38, 79401 Krnov |
předseda výboru | Zuzana Hawliczková |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2003 do 26.8.2011 |
Adresa | 38, Krnov |
místopředseda výboru | Božena Hrbáčková |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2003 do 26.8.2011 |
Adresa | 38, Krnov |
člen výboru | Pavel Zelníček |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2003 do 26.8.2011 |
Adresa | 38, Krnov |
IČO: | 26802961 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Krnov, Krásné Loučky 38 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Krnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 4. 2003 |
Sídlo: | Krásné Loučky 38/38, Krnov 79401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |