Společenství vlastníků jednotek Krnov, Jesenická 25 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Krnov, Jesenická 25 (28618190) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jesenická 2022/25, 79401 Krnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 3. 2010 Společenství vlastníků jednotek Krnov, Jesenická 25 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Krnov, Jesenická 25 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Krnov, Jesenická 25 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 26. 3. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6896 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28618190 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Krnov, Jesenická 25 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.3.2010 |
Zapsána dne: | 26.3.2010 | |
Den vzniku společenství: 1.11.2009 | 26.3.2010 - 31.5.2017 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 26.3.2010 - 31.5.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jesenická 2022/25, Krnov 79401, Česká republika | 27.2.2015 |
---|
předseda výboru | Ing. Josef Hradil |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2023 |
Adresa | Jesenická 2022/25, 79401 Krnov |
člen výboru | Markéta Ivanovová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2023 |
Adresa | Jesenická 2022/25, 79401 Krnov |
člen výboru | Milada Měrková |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2023 |
Adresa | Jesenická 2022/25, 79401 Krnov |
předseda výboru | Ing. Josef Hradil |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 13.7.2023 |
Adresa | Jesenická 2022/25, 79401 Krnov |
člen výboru | Milada Měrková |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 13.7.2023 |
Adresa | Jesenická 2022/25, 79401 Krnov |
místopředseda výboru | Markéta Ivanovová |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 13.7.2023 |
Adresa | Jesenická 2022/25, 79401 Krnov |
místopředseda výboru | Markéta Golláňová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 21.10.2015 |
Adresa | Jesenická 2022/25, 79401 Krnov |
místopředseda výboru | Petr Ptašnik |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2010 do 24.2.2015 |
Adresa | Jesenická 2022/25, 79401 Krnov |
člen výboru | Ing. Josef Hradil |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2010 do 24.2.2015 |
Adresa | Jesenická 2022/25, 79401 Krnov |
předseda výboru | Iva Brožovičová |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2010 do 24.2.2015 |
Adresa | Jesenická 2022/25, 79401 Krnov |
IČO: | 28618190 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Krnov, Jesenická 25 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Krnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 3. 2010 |
Sídlo: | Jesenická 2022/25, Krnov 79401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |