Společenství vlastníků jednotek Krkoškova 19a má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Krkoškova 19a (28329104) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 3. 2009 Společenství vlastníků jednotek Krkoškova 19a má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Krkoškova 19a nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Krkoškova 19a na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 14. 3. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6941 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28329104 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Krkoškova 19a | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.3.2009 |
Zapsána dne: | 14.3.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Krkoškova 19A, Brno 61300, Česká republika | 14.3.2009 |
---|
předseda výboru | PhDr. Petr Šuleř |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2023 |
Adresa | Krkoškova 740/19a, 61300 Brno |
místopředseda výboru | Kateřina Konečná |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2023 |
Adresa | Krkoškova 740/19a, 61300 Brno |
člen výboru | Jaroslav Nedoma |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2023 |
Adresa | 149, 66432 Vranov |
předseda výboru | PhDr. Petr Šuleř |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2022 do 7.2.2023 |
Adresa | Krkoškova 740/19a, 61300 Brno |
místopředseda výboru | Kateřina Konečná |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2022 do 7.2.2023 |
Adresa | Krkoškova 740/19a, 61300 Brno |
člen výboru | Ing. Rudolf Kupčík |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2022 do 7.2.2023 |
Adresa | Kalinová 271/9, 61200 Brno |
předseda výboru | PhDr. Petr Šuleř |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2010 do 22.11.2022 |
Adresa | Krkoškova 19A, 61300 Brno |
místopředseda výboru | Ing. Rudolf Kupčík |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2014 do 22.11.2022 |
Adresa | Kalinová 271/9, 61200 Brno |
člen výboru | Dagmar Markéta Margetíny |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2017 do 22.11.2022 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
člen výboru | Dagmar Markéta Margetíny |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2010 do 5.5.2017 |
Adresa | Krkoškova 19A, 61300 Brno |
místopředseda výboru | Ing. Rudolf Kupčík |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2010 do 15.6.2014 |
Adresa | Kalinová 9, 61200 Brno |
předseda výboru | Dagmar Markéta Margetíny |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2009 do 31.7.2010 |
Adresa | Krkoškova 740/19a, Brno |
místopředseda výboru | PhDr. Petr Šuleř |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2009 do 31.7.2010 |
Adresa | náměstí Republiky 900/17, Znojmo |
člen výboru | Radek Zuščák |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2009 do 31.7.2010 |
Adresa | Vilová 618/11, Brno |
IČO: | 28329104 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Krkoškova 19a |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 3. 2009 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |