Společenství vlastníků jednotek Kpt. Nálepky 631, 632 a 633 v Jaroměři má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Kpt. Nálepky 631, 632 a 633 v Jaroměři (25985370) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kapitána Nálepky 633, 55101 Jaroměř. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 2003 Společenství vlastníků jednotek Kpt. Nálepky 631, 632 a 633 v Jaroměři má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Kpt. Nálepky 631, 632 a 633 v Jaroměři nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Kpt. Nálepky 631, 632 a 633 v Jaroměři na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 18. 3. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1721 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25985370 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Kpt. Nálepky 631, 632 a 633 v Jaroměři | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.3.2003 |
Zapsána dne: | 18.3.2003 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 18.3.2003 - 3.4.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kapitána Nálepky 633, Jaroměř 55101, Česká republika | 31.1.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Kapitána Nálepky 632, Jaroměř 55101, Česká republika | 14.12.2016 - 31.1.2019 |
Adresa: | Kpt. Nálepky , Jaroměř , Česká republika | 18.3.2003 - 14.12.2016 |
místopředseda výboru | Stanislava Bartošová |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2019 |
Adresa | Kapitána Nálepky 631, 55101 Jaroměř |
člen výboru | Markéta Vykydalová |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2019 |
Adresa | Kapitána Nálepky 633, 55101 Jaroměř |
předseda výboru | Marie Siberová |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2019 do 1.8.2024 |
Adresa | Kapitána Nálepky 633, 55101 Jaroměř |
místopředseda výboru | Stanislava Bartošová |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2015 do 31.1.2019 |
Adresa | Kapitána Nálepky 631, 55101 Jaroměř |
člen výboru | Mgr. Dagmar Růžičková |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2015 do 31.1.2019 |
Adresa | Studentská 1343, 53501 Přelouč |
předseda výboru | Andrea Čáslavová |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2015 do 31.1.2019 |
Adresa | Kapitána Nálepky 632, 55101 Jaroměř |
předseda výboru | Libuše Špatenková |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2009 do 3.4.2015 |
Adresa | Kapitána Nálepky 633, 55101 Jaroměř |
člen výboru | Ing. Josef Kyral |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2009 do 3.4.2015 |
Adresa | Kpt. Nálepky , Jaroměř |
místopředseda výboru | Mgr. Hana Krčová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2009 do 3.4.2015 |
Adresa | Kapitána Nálepky 651, 55101 Jaroměř |
Předseda | Jiří Jiroušek |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2004 do 10.6.2009 |
Adresa | Kapitána Nálepky 633, 55101 Jaroměř |
Člen | Zdeněk Fousek |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2004 do 10.6.2009 |
Adresa | Kapitána Nálepky 632, 55101 Jaroměř |
Místopředsedkyně | Markéta Vykydalová |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2003 do 10.6.2009 |
Adresa | Kapitána Nálepky , Jaroměř-Pražské Předměstí |
Členka | Libuše Špatenková |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2003 do 10.6.2009 |
Adresa | Kapitána Nálepky , Jaroměř-Pražské Předměstí |
Předseda | Luděk Holeček |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2003 do 1.12.2004 |
Adresa | Kapitána Nálepky , Jaroměř-Pražské Předměstí |
IČO: | 25985370 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Kpt. Nálepky 631, 632 a 633 v Jaroměři |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Jaroměř |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 3. 2003 |
Sídlo: | Kapitána Nálepky 633, Jaroměř 55101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |