Společenství vlastníků jednotek Kosmonautů 7 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Kosmonautů 7 (29249074) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 11. 2010 Společenství vlastníků jednotek Kosmonautů 7 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Kosmonautů 7 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Kosmonautů 7 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 19. 11. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8246 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29249074 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Kosmonautů 7 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.11.2010 |
Zapsána dne: | 19.11.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | ulice Kosmonautů 415/7, Brno 62500, Česká republika | 4.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | ulice Kosmonautů 415/7, Brno 62500, Česká republika | 19.11.2010 - 4.11.2015 |
Předseda výboru | Bc. Zdeněk Grygar |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
Místopředseda výboru | Martina Slezáčková |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
Člen výboru | Lukáš Jahoda |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
předseda výboru | Ing. Karel Tůna |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2017 do 7.8.2024 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
místopředseda výboru | Olga Stříbrná |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2017 do 7.8.2024 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
člen výboru | Zdeněk Grygar |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2023 do 7.8.2024 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
člen výboru | Mgr. Hana Machalová |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2017 do 13.12.2022 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
místopředseda výboru | Olga Stříbrná |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2016 do 13.4.2017 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
Předseda výboru | Ing. Karel Tůna |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2016 do 13.4.2017 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
Člen výboru | Hana Machalová |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2016 do 13.4.2017 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
předseda kontrolní komise | Helena Foersterová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 1.12.2016 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
místopředseda výboru | Olga Stříbrná |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 1.12.2016 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
člen výboru | Mgr. Hana Machalová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 1.12.2016 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
místopředseda kontrolní komise | Mgr. Luděk Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 1.12.2016 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
člen kontrolní komise | Petr Kloc |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 1.12.2016 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
předseda výboru | Ing. Karel Tůna |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 1.12.2016 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
předseda | Ing. Karel Tůna |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 4.11.2015 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
místopředseda | Olga Stříbrná |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 4.11.2015 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
člen výboru | Mgr. Hana Machalová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2010 do 4.11.2015 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
člen kontrolní komise | Petr Kloc |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2014 do 4.11.2015 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
předseda kontrolní komise | Helena Foersterová |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2014 do 4.11.2015 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
místopředseda kontrolní komise | Mgr. Luděk Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2014 do 4.11.2015 |
Adresa | ulice Kosmonautů 415/7, 62500 Brno |
IČO: | 29249074 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Kosmonautů 7 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Starý Lískovec |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 11. 2010 |
Sídlo: | ulice Kosmonautů 415/7, Brno 62500 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |