Společenství vlastníků jednotek - Košická 8 pro dům čp.66,Košická 8,101 00 Praha 10 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek - Košická 8 pro dům čp.66,Košická 8,101 00 Praha 10 (26477751) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Košická 66/8, 10100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 11. 2001 Společenství vlastníků jednotek - Košická 8 pro dům čp.66,Košická 8,101 00 Praha 10 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek - Košická 8 pro dům čp.66,Košická 8,101 00 Praha 10 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek - Košická 8 pro dům čp.66,Košická 8,101 00 Praha 10 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 11. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1350 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26477751 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek - Košická 8 pro dům čp.66,Košická 8,101 00 Praha 10 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.11.2001 |
Zapsána dne: | 2.11.2001 | |
Den vzniku: 1.7.2000 | 2.11.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Košická 66/8, Praha 10100, Česká republika | 25.8.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Košická 8důmč.p.66, Praha 10 10100, Česká republika | 2.11.2001 - 25.8.2015 |
Člen výboru | Lenka Větrovská |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2015 |
Adresa | Práčská 2590/79, 10600 Praha |
místopředseda | Ing. Hynek Vlach |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2015 |
Adresa | V nové čtvrti 356/16, 10200 Praha |
předseda | Ing. Michal Čtrnáctý |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2015 |
Adresa | Košická 66/8, 10100 Praha |
místopředseda | Ing. Hynek Vlach |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2001 do 25.8.2015 |
Adresa | 88, Hořičky |
člen | Petr Kubů |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2001 do 25.8.2015 |
Adresa | Kokořínská 444/18, Praha 8 |
předseda | Ing. Michal Čtrnáctý |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2001 do 25.8.2015 |
Adresa | Košická 66/8, Praha 10 |
IČO: | 26477751 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek - Košická 8 pro dům čp.66,Košická 8,101 00 Praha 10 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 11. 2001 |
Sídlo: | Košická 66/8, Praha 10100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |