Společenství vlastníků jednotek Komenského 921/23, 77200 Olomouc má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Komenského 921/23, 77200 Olomouc (25879537) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Komenského 921/23, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 5. 2001 Společenství vlastníků jednotek Komenského 921/23, 77200 Olomouc má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Komenského 921/23, 77200 Olomouc nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Komenského 921/23, 77200 Olomouc na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 23. 5. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 445 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25879537 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Komenského 921/23, 77200 Olomouc | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.5.2001 |
Zapsána dne: | 23.5.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 921/23, Olomouc 77900, Česká republika | 23.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Komenského 921/23, Olomouc 77200, Česká republika | 23.5.2001 - 23.11.2016 |
předseda výboru | Ing. arch. Evžen Entner |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2023 |
Adresa | U reálky 1076/4, 77900 Olomouc |
místopředseda výboru | Michal Hroneš |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2023 |
Adresa | Blahoslavova 1038/7g, 50003 Hradec Králové |
člen výboru | Jakub Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2023 |
Adresa | Květná 1822/19, 79201 Bruntál |
místopředseda výboru | Michal Hroneš |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2017 do 1.3.2023 |
Adresa | Blahoslavova 1038/7g, 50003 Hradec Králové |
člen výboru | Jiří Seryn |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2017 do 1.3.2023 |
Adresa | Komenského 921/23, 77900 Olomouc |
předseda výboru | Kamil Harašta |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2017 do 1.3.2023 |
Adresa | Komenského 921/23, 77900 Olomouc |
člen výboru | Michal Hroneš |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2014 do 1.8.2017 |
Adresa | Blahoslavova 1038/7g, 50003 Hradec Králové |
předseda výboru | Kamil Harašta |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 1.8.2017 |
Adresa | Komenského 921/23, 77900 Olomouc |
člen | Jiří Seryn |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 1.8.2017 |
Adresa | Komenského 921/23, 77900 Olomouc |
člen výboru | Michal Hroneš |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2014 do 1.8.2017 |
Adresa | Blahoslavova 1038/7g, 50003 Hradec Králové |
předseda výboru | Kamil Harašta |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 1.8.2017 |
Adresa | Komenského 921/23, 77900 Olomouc |
člen | Jiří Seryn |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 1.8.2017 |
Adresa | Komenského 921/23, 77900 Olomouc |
člen | Jiří Seryn |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2009 do 23.11.2016 |
Adresa | Komenského 921/23, Olomouc |
předseda výboru | Kamil Harašta |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2009 do 23.11.2016 |
Adresa | Komenského 921/23, 77900 Olomouc |
člen výboru | Hana Sedláčková |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2005 do 30.4.2014 |
Adresa | V Parku 40, 27714 Lhotka |
člen | Lumír Pajurek |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2001 do 21.10.2009 |
Adresa | Komenského 921/23, Olomouc |
člen | Jiří Seryn |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2001 do 30.9.2009 |
Adresa | Komenského 921/23, Olomouc |
člen | Rostislav Sudolský |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2001 do 8.7.2005 |
Adresa | Komenského 921/23, Olomouc |
IČO: | 25879537 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Komenského 921/23, 77200 Olomouc |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 5. 2001 |
Sídlo: | Komenského 921/23, Olomouc 77900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |