Společenství vlastníků jednotek Komenského 4441 - 4442, Chomutov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Komenského 4441 - 4442, Chomutov (25450964) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Komenského 4442, 43003 Chomutov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 7. 2002 Společenství vlastníků jednotek Komenského 4441 - 4442, Chomutov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Komenského 4441 - 4442, Chomutov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Komenského 4441 - 4442, Chomutov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 27. 7. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1277 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25450964 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek ul. Komenského, čp. 4441 - 4442, Chomutov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.7.2002 |
Zapsána dne: | 27.7.2002 | |
Den vzniku společenství: 25.2.2002 | 27.7.2002 - 31.5.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 4442, Chomutov 43003, Česká republika | 14.5.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Komenského 4442, Chomutov 43003, Česká republika | 27.7.2002 - 14.5.2024 |
Člen výboru | Šárka Náhlovská |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2024 |
Adresa | Komenského 4441, 43003 Chomutov |
Předseda výboru | Herbert Lippmann |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2023 |
Adresa | Komenského 4441, 43003 Chomutov |
Místopředseda výboru | Jiří Horák |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2023 |
Adresa | Komenského 4442, 43003 Chomutov |
Člen výboru | Stanislav Sichrovský |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2023 do 14.5.2024 |
Adresa | Komenského 4442, 43003 Chomutov |
Předseda výboru | Stanislav Sichrovský |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2018 do 14.12.2023 |
Adresa | Komenského 4442, 43003 Chomutov |
Místopředseda výboru | Herbert Lippmann |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2018 do 14.12.2023 |
Adresa | Komenského 4441, 43003 Chomutov |
Člen výboru | Blanka Lerchová |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2023 do 14.12.2023 |
Adresa | Komenského 4441, 43003 Chomutov |
Člen výboru | Blanka Chlupová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2018 do 17.5.2023 |
Adresa | Komenského 4441, 43003 Chomutov |
Předseda | Stanislav Sichrovský |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2014 do 24.11.2018 |
Adresa | Komenského 4442, 43003 Chomutov |
Člen výboru | Vlasta Krejčová |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2014 do 24.11.2018 |
Adresa | Komenského 4441, 43003 Chomutov |
Člen výboru | Jaroslava Píšová |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2014 do 24.11.2018 |
Adresa | Komenského 4442, 43003 Chomutov |
Předseda výboru | Stanislav Sichrovský |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2012 do 4.6.2014 |
Adresa | Komenského 4442, 43003 Chomutov |
Člen výboru | Vlasta Krejčová |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2012 do 4.6.2014 |
Adresa | Komenského 4441, 43003 Chomutov |
Člen výboru | Jaroslava Píšová |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2012 do 4.6.2014 |
Adresa | Komenského 4442, 43003 Chomutov |
Člen výboru | Jaroslava Píšová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2006 do 31.5.2012 |
Adresa | Komenského 4442, 43003 Chomutov |
Předseda výboru | Stanislav Sichrovský |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2004 do 31.5.2012 |
Adresa | Komenského 4442, 43003 Chomutov |
Člen výboru | Vlasta Krejčová |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2004 do 31.5.2012 |
Adresa | Komenského 4441, 43003 Chomutov |
Člen výboru | Anna Sýkorová |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2004 do 2.9.2006 |
Adresa | Komenského 2650/3, 43003 Chomutov |
Předseda výboru | Petr Kubala |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2002 do 17.12.2004 |
Adresa | Komenského 4442, 43003 Chomutov |
Člen výboru | Josef Pácalt |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2002 do 17.12.2004 |
Adresa | Komenského 4441, 43003 Chomutov |
Člen výboru | Mgr. Jiří Zýka |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2002 do 17.12.2004 |
Adresa | Komenského 4442, 43003 Chomutov |
IČO: | 25450964 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Komenského 4441 - 4442, Chomutov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Chomutov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 7. 2002 |
Sídlo: | Komenského 4442, Chomutov 43003 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |