Společenství vlastníků jednotek Komárovská 28,Brno má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Komárovská 28,Brno (26241153) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Komárovská 497/28, 61700 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 3. 2001 Společenství vlastníků jednotek Komárovská 28,Brno má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Komárovská 28,Brno nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Komárovská 28,Brno na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 5. 3. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 530 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26241153 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Komárovská 28,Brno | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.3.2001 |
Zapsána dne: | 5.3.2001 | |
Společenství vzniklo k 1.7.2000 | 5.3.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komárovská 497/28, Brno 61700, Česká republika | 6.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Komárovská 28, Brno , Česká republika | 5.3.2001 - 6.11.2015 |
Ladislav Sláma | |
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | Komárovská 497/28, 61700 Brno |
Zulicha Ben-Chenni | |
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | Komárovská 497/28, 61700 Brno |
předseda výboru | Jan Kislenko |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | Jedovnická 2347/6, 62800 Brno |
předseda výboru | Jan Kislenko |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2010 do 6.11.2015 |
Adresa | Jedovnická 2347/6, Brno |
Ben-Chenni Zulicha | |
Ve funkci | od 2.6.2010 do 6.11.2015 |
Adresa | Komárovská 28, Brno |
Ladislav Sláma | |
Ve funkci | od 2.6.2010 do 6.11.2015 |
Adresa | Komárovská 28, Brno |
Ladislav Sláma | |
Ve funkci | od 15.7.2006 do 2.6.2010 |
Adresa | Komárovská 28, Brno |
Marcela Majzlíková | |
Ve funkci | od 15.7.2006 do 2.6.2010 |
Adresa | Komárovská 28, Brno |
předseda výboru | Jindřich Wielender |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2006 do 2.6.2010 |
Adresa | Komárovská 28, Brno |
předseda výboru | Jindřich Wielender |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2001 do 15.7.2006 |
Adresa | Komárovská 28, Brno |
Ladislav Sláma | |
Ve funkci | od 5.3.2001 do 15.7.2006 |
Adresa | Komárovská 28, Brno |
Miloslav Kůřil | |
Ve funkci | od 5.3.2001 do 15.7.2006 |
Adresa | Komárovská 28, Brno |
IČO: | 26241153 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Komárovská 28,Brno |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 3. 2001 |
Sídlo: | Komárovská 497/28, Brno 61700 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |