Společenství vlastníků jednotek Kollárova 143 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Kollárova 143 (28604326) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kollárova 143, 73801 Frýdek-Místek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 11. 2009 Společenství vlastníků jednotek Kollárova 143 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Kollárova 143 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Kollárova 143 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 17. 11. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6754 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28604326 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Kollárova 143 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.11.2009 |
Zapsána dne: | 17.11.2009 | |
Den vzniku společenství: 16.10.2007 | 17.11.2009 - 21.5.2015 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství (dále jen "výbor") nebo člen společenství pověřený funkcí výboru (dále jen "pověřený vlastník"), pokud není volen výbor | 17.11.2009 - 5.9.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kollárova 143, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 21.5.2015 |
---|
předseda výboru | Alice Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2022 |
Adresa | Kollárova 143, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | Robert Szuścik |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2022 |
Adresa | Kollárova 143, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Ladislav Červinek |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2022 |
Adresa | Kollárova 143, 73801 Frýdek-Místek |
předseda výboru | Mgr. Hana Velká |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2020 do 12.8.2022 |
Adresa | Marie Majerové 1913, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | Ladislav Červinek |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2020 do 12.8.2022 |
Adresa | Kollárova 143, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | David Horníček |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2020 do 12.8.2022 |
Adresa | Kollárova 143, 73801 Frýdek-Místek |
předseda výboru | Mgr. Hana Velká |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2015 do 5.9.2020 |
Adresa | Kollárova 143, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | Robert Szuścik |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2015 do 5.9.2020 |
Adresa | Kollárova 143, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Ladislav Červinek |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2015 do 5.9.2020 |
Adresa | Kollárova 143, 73801 Frýdek-Místek |
předseda výboru | Alice Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2009 do 4.6.2015 |
Adresa | Kollárova 143, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | Eliška Buďová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2009 do 4.6.2015 |
Adresa | Kollárova 143, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Robert Szuścik |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2011 do 4.6.2015 |
Adresa | Kollárova 143, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Alena Brantalová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2009 do 27.4.2011 |
Adresa | Kollárova 143, 73801 Frýdek-Místek |
IČO: | 28604326 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Kollárova 143 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 11. 2009 |
Sídlo: | Kollárova 143, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |