Společenství vlastníků jednotek Kolářská 88/14, Opava má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Kolářská 88/14, Opava (26818248) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kolářská 88/14, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 10. 2003 Společenství vlastníků jednotek Kolářská 88/14, Opava má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Kolářská 88/14, Opava nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Kolářská 88/14, Opava na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 25. 10. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3629 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26818248 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Kolářská 88/14, Opava | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.10.2003 |
Zapsána dne: | 25.10.2003 | |
Den vzniku společenství: 2. července 2003 | 25.10.2003 - 23.2.2017 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 25.10.2003 - 27.7.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kolářská 88/14, Opava 74601, Česká republika | 7.11.2016 |
---|
předseda výboru | Ondřej Šenk |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2022 |
Adresa | Kolářská 88/14, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Marcela Feretová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2022 |
Adresa | Kolářská 88/14, 74601 Opava |
člen výboru | Bc. Mgr. Petra Stanjurová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2022 |
Adresa | Bezručova 103/7, 74705 Opava |
místopředseda výboru | Ondřej Šenk |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2017 do 27.7.2022 |
Adresa | Kolářská 88/14, 74601 Opava |
člen výboru | Marcela Feretová |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2017 do 27.7.2022 |
Adresa | Kolářská 88/14, 74601 Opava |
předseda výboru | Bc. Mgr. Petra Stanjurová |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2021 do 27.7.2022 |
Adresa | Bezručova 103/7, 74705 Opava |
předseda výboru | Bc. Mgr. Petra Stanjurová |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2021 do 13.10.2021 |
Adresa | Kolářská 88/14, 74601 Opava |
předseda výboru | Bc. Mgr. Petra Němčanská |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2017 do 6.10.2021 |
Adresa | Kolářská 88/14, 74601 Opava |
člen výboru | Marcela Feretová |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2016 do 23.2.2017 |
Adresa | Kolářská 88/14, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Ondřej Šenk |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2016 do 23.2.2017 |
Adresa | Kolářská 88/14, 74601 Opava |
předseda výboru | Mgr. Petra Němčanská |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2016 do 23.2.2017 |
Adresa | Kolářská 88/14, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Ondřej Šenk |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2016 do 23.2.2017 |
Adresa | Kolářská 88/14, 74601 Opava |
člen výboru | Marcela Feretová |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2016 do 23.2.2017 |
Adresa | Kolářská 88/14, 74601 Opava |
předseda výboru | Mgr. Petra Němčanská |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2016 do 23.2.2017 |
Adresa | Kolářská 88/14, 74601 Opava |
předseda výboru | Mgr. Petra Němčanská |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2003 do 7.11.2016 |
Adresa | Kolářská 88/14, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Ondřej Šenk |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2004 do 7.11.2016 |
Adresa | Kolářská 88/14, 74601 Opava |
člen výboru | Marcela Feretová |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2004 do 7.11.2016 |
Adresa | Kolářská 88/14, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Mgr. Jiří Měřínský |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2003 do 11.2.2004 |
Adresa | Kolářská 88/14, 74601 Opava |
člen výboru | Ondřej Šenk |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2003 do 11.2.2004 |
Adresa | Kolářská 88/14, 74601 Opava |
IČO: | 26818248 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Kolářská 88/14, Opava |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 10. 2003 |
Sídlo: | Kolářská 88/14, Opava 74601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |