Společenství vlastníků jednotek Klíčova 179, Mariánské Lázně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Klíčova 179, Mariánské Lázně (73728284) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 2007 Společenství vlastníků jednotek Klíčova 179, Mariánské Lázně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Klíčova 179, Mariánské Lázně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Klíčova 179, Mariánské Lázně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 29. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5159 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 73728284 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Klíčova 179, Mariánské Lázně | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.12.2007 |
Zapsána dne: | 29.12.2007 | |
Orgány společenství: - shromáždění - předseda společenství | 12.4.2022 | |
Orgány společenství: - shromáždění - výbor společenství | 29.12.2007 - 12.4.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Klíčová 179/10, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 29.12.2007 |
---|
Předseda společenství | Iva Bobiková |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2022 |
Adresa | Klíčová 179/10, 35301 Mariánské Lázně |
předseda výboru | Vladislav Bártl |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2021 do 12.4.2022 |
Adresa | 312, 34142 Kolinec |
člen výboru | Iva Bobiková |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2007 do 12.4.2022 |
Adresa | Klíčová 179/10, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Jana Skljarenková |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2007 do 12.4.2022 |
Adresa | Klíčová 179/10, 35301 Mariánské Lázně |
předseda výboru | Vladislav Bártl |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2007 do 16.7.2021 |
Adresa | Klíčová 179/10, 35301 Mariánské Lázně |
IČO: | 73728284 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Klíčova 179, Mariánské Lázně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Mariánské Lázně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 6. 2007 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |