Společenství vlastníků jednotek Kletečná 71 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Kletečná 71 (08763216) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 71, 39601 Humpolec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 1. 2020 Společenství vlastníků jednotek Kletečná 71 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Kletečná 71 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Kletečná 71 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 16. 1. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5192 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08763216 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Kletečná 71 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.1.2020 |
Zapsána dne: | 16.1.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 71, Humpolec 39601, Česká republika | 16.1.2020 |
---|
člen výboru | Jiří Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2024 |
Adresa | 71, 39601 Humpolec |
předseda výboru | Petr Machyán |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2024 |
Adresa | 71, 39601 Humpolec |
člen výboru | František Sulík |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2024 |
Adresa | 71, 39601 Humpolec |
předseda výboru | František Sulík |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2020 do 11.9.2024 |
Adresa | 71, 39601 Humpolec |
člen výboru | Petra Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2024 do 11.9.2024 |
Adresa | 91, 39601 Humpolec |
člen výboru | Marie Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2024 do 11.9.2024 |
Adresa | 91, 39601 Humpolec |
člen výboru | Petr Machyán |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2024 do 11.9.2024 |
Adresa | 71, 39601 Humpolec |
člen výboru | Petra Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2020 do 10.2.2024 |
Adresa | 71, 39601 Humpolec |
člen výboru | Marie Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2020 do 10.2.2024 |
Adresa | 71, 39601 Humpolec |
IČO: | 08763216 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Kletečná 71 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Pelhřimov |
Základní územní jednotka: | Humpolec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 1. 2020 |
Sídlo: | 71, Humpolec 39601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |