Společenství vlastníků jednotek KD 337, 338 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek KD 337, 338 (26737710) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nad Stadionem 337, 26701 Králův Dvůr. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 12. 2002 Společenství vlastníků jednotek KD 337, 338 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek KD 337, 338 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek KD 337, 338 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 12. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2854 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26737710 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek KD 337, 338 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.12.2002 |
Zapsána dne: | 13.12.2002 | |
Den vzniku: 1.7.2000 | 13.12.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nad Stadionem 337, Králův Dvůr 26701, Česká republika | 13.12.2002 |
---|
Místopředseda výboru | Karel Bahula |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2018 |
Adresa | Nad Stadionem 338, 26701 Králův Dvůr |
Člen výboru | Lukáš Liška |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2018 |
Adresa | Nad Stadionem 337, 26701 Králův Dvůr |
Předseda výboru | Miroslav Krzák |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2018 do 23.3.2023 |
Adresa | Nad Stadionem 338, 26701 Králův Dvůr |
předseda výboru | Ing. Helena Řejhová |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2007 do 6.12.2018 |
Adresa | Nad Stadionem 338, 26701 Králův Dvůr |
místopředseda výboru | Miroslav Krzák |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2007 do 6.12.2018 |
Adresa | Nad Stadionem 338, 26701 Králův Dvůr |
člen výboru | Pavel Steiner |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2016 do 6.12.2018 |
Adresa | Husova 391/24, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Pavel Steiner |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2007 do 17.6.2016 |
Adresa | Nad Stadionem 337, 26701 Králův Dvůr |
Místopředseda výboru | Helena Řejhová |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2002 do 17.4.2007 |
Adresa | Nad Stadionem č.p. 338, Králův Dvůr |
Člen výboru | Pavel Steiner |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2002 do 17.4.2007 |
Adresa | Nad Stadionem č.p. 337, Králův Dvůr |
Předseda výboru | David Horák |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2002 do 17.4.2007 |
Adresa | Nad Stadionem č.p. 338, Králův Dvůr |
IČO: | 26737710 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek KD 337, 338 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Králův Dvůr |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 12. 2002 |
Sídlo: | Nad Stadionem 337, Králův Dvůr 26701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |