Společenství vlastníků jednotek Kaštanová č.p. 1484 v Brandýse nad Labem má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Kaštanová č.p. 1484 v Brandýse nad Labem (05975433) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kaštanová 1484, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 5. 2017 Společenství vlastníků jednotek Kaštanová č.p. 1484 v Brandýse nad Labem má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Kaštanová č.p. 1484 v Brandýse nad Labem nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Kaštanová č.p. 1484 v Brandýse nad Labem na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 5. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 18003 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05975433 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Kaštanová č.p. 1484 v Brandýse nad Labem | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.5.2017 |
Zapsána dne: | 3.5.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kaštanová 1484, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25001, Česká republika | 3.5.2017 |
---|
Místopředseda výboru | Mgr. Ivana Kašparová |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2018 |
Adresa | Kaštanová 1484, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Předseda výboru | Ladislav Švancar |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2022 |
Adresa | Kaštanová 1484, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
člen výboru | Jan Vinický |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2022 |
Adresa | Kaštanová 1484, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Předseda výboru | Ing. Štěpánka Janotová |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2018 do 21.1.2022 |
Adresa | Kaštanová 1484, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Člen výboru | Jana Alferyová |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2018 do 21.1.2022 |
Adresa | Kaštanová 1484, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
člen výboru | Mgr. Ivana Kašparová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2017 do 8.5.2018 |
Adresa | Kaštanová 1484, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
místopředseda výboru | Ing. Štěpánka Janotová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2017 do 8.5.2018 |
Adresa | Kaštanová 1484, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
místopředseda výboru | Ing. Štěpánka Janotová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2017 do 8.5.2018 |
Adresa | Kaštanová 1484, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
člen výboru | Mgr. Ivana Kašparová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2017 do 8.5.2018 |
Adresa | Kaštanová 1484, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Předseda výboru | Bohumila Nezbedová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2017 do 12.1.2018 |
Adresa | Kaštanová 1484, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Předseda výboru | Bohumila Nezbedová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2017 do 12.1.2018 |
Adresa | Kaštanová 1484, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
IČO: | 05975433 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Kaštanová č.p. 1484 v Brandýse nad Labem |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 5. 2017 |
Sídlo: | Kaštanová 1484, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |