Společenství vlastníků jednotek Karla Buriana 3598-3599, Chomutov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Karla Buriana 3598-3599, Chomutov (25474260) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Karla Buriana 3599/19, 43001 Chomutov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 9. 2003 Společenství vlastníků jednotek Karla Buriana 3598-3599, Chomutov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Karla Buriana 3598-3599, Chomutov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Karla Buriana 3598-3599, Chomutov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 3. 9. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2492 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25474260 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Karla Buriana 3598-3599, Chomutov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.9.2003 |
Zapsána dne: | 3.9.2003 | |
Den vzniku 12.12.2002 | 3.9.2003 - 28.12.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karla Buriana 3599/19, Chomutov 43001, Česká republika | 3.8.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Karla Buriana 3598/17, Chomutov 43001, Česká republika | 23.9.2016 - 3.8.2022 |
Adresa: | Karla Buriana 3598, Chomutov 43001, Česká republika | 3.9.2003 - 23.9.2016 |
Místopředseda výboru | David Palán |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2022 |
Adresa | Partyzánská 3764/3, 43001 Chomutov |
Člen výboru | Karel Dembický |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2022 |
Adresa | Karla Buriana 3599/19, 43001 Chomutov |
Předseda výboru | Mgr. Martin Zvorník |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2022 |
Adresa | Karla Buriana 3599/19, 43001 Chomutov |
místopředseda | Monika Jaukerová |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2015 do 3.8.2022 |
Adresa | Karla Buriana 3599/19, 43001 Chomutov |
člen | Karel Dembický |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2015 do 3.8.2022 |
Adresa | Karla Buriana 3599/19, 43001 Chomutov |
předseda | Iveta Opatová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2017 do 3.8.2022 |
Adresa | 41, 43001 Nezabylice |
předseda | Iveta Opatová |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2015 do 6.12.2017 |
Adresa | Grégrova 3754/2, 43001 Chomutov |
předseda | Iveta Opatová |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2015 do 6.12.2017 |
Adresa | Grégrova 3754/2, 43001 Chomutov |
předseda | Iveta Opatová |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2015 do 14.10.2015 |
Adresa | Husova 2983/77, 43003 Chomutov |
Předseda výboru | Karel Dembický |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2012 do 20.3.2015 |
Adresa | Karla Buriana 3599/19, 43001 Chomutov |
Místopředseda výboru | Martin Zvorník |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2012 do 20.3.2015 |
Adresa | Jirkovská 5009, 43004 Chomutov |
Člen výboru | Iveta Opatová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2012 do 20.3.2015 |
Adresa | Husova 2983/77, 43003 Chomutov |
Člen výboru | Jan Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2011 do 28.12.2012 |
Adresa | Palackého 3665, 43001 Chomutov |
Místopředseda výboru | Ing. Martin Červený |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2011 do 28.12.2012 |
Adresa | Karla Buriana 3599, 43101 Chomutov |
Předseda výboru | Karel Dembický |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2011 do 28.12.2012 |
Adresa | Karla Buriana 3599, 43101 Chomutov |
Předseda výboru | Ing. Martin Červený |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2009 do 12.2.2011 |
Adresa | Karla Buriana 3599, 43101 Chomutov |
Místopředseda výboru | Jan Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2009 do 12.2.2011 |
Adresa | Palackého 3665, 43001 Chomutov |
Člen výboru | Romana Howe |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2009 do 12.2.2011 |
Adresa | Karla Buriana 3599, 43001 Chomutov |
předseda výboru | Karel Dembický |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2006 do 19.2.2009 |
Adresa | Karla Buriana 3576, 43001 Chomutov |
člen výboru | Martin Červený |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2006 do 19.2.2009 |
Adresa | Karla Buriana 3599, 43001 Chomutov |
Člen | Radek Dembický |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2003 do 25.5.2006 |
Adresa | Karla Buriana 3599, Chomutov |
Předseda | Karel Dembický |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2004 do 25.5.2006 |
Adresa | Karla Buriana 3599, Chomutov |
Předseda | Anna Kamenická |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2003 do 1.6.2004 |
Adresa | Karla Buriana 3598/17, Chomutov |
IČO: | 25474260 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Karla Buriana 3598-3599, Chomutov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Chomutov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 9. 2003 |
Sídlo: | Karla Buriana 3599/19, Chomutov 43001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |