Společenství vlastníků jednotek K Sokolovně 438, Hradec Králové má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek K Sokolovně 438, Hradec Králové (25957236) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese K Sokolovně 438/15, 50341 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 8. 2001 Společenství vlastníků jednotek K Sokolovně 438, Hradec Králové má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek K Sokolovně 438, Hradec Králové nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek K Sokolovně 438, Hradec Králové na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 23. 8. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 698 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25957236 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek K sokolovně 438, Hradec Králové | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.8.2001 |
Zapsána dne: | 23.8.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Sokolovně 438/15, Hradec Králové 50341, Česká republika | 4.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | K Sokolovně 438, Hradec Králové 50341, Česká republika | 23.8.2001 - 4.9.2015 |
předseda výboru | Jaroslav Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2023 |
Adresa | K Sokolovně 438/15, 50341 Hradec Králové |
člen výboru | Michael Nebeský |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2023 |
Adresa | K Sokolovně 438/15, 50341 Hradec Králové |
člen výboru | Jana Olšarová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2023 |
Adresa | K Sokolovně 438/15, 50341 Hradec Králové |
člen výboru | Michael Nebeský |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2015 do 28.2.2023 |
Adresa | K Sokolovně 438/15, 50341 Hradec Králové |
člen výboru | Jana Olšarová |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2015 do 28.2.2023 |
Adresa | K Sokolovně 438/15, 50341 Hradec Králové |
předseda výboru | Jaroslav Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2015 do 28.2.2023 |
Adresa | K Sokolovně 438/15, 50341 Hradec Králové |
člen výboru | Jana Olšarová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2013 do 4.9.2015 |
Adresa | K Sokolovně 438/15, 50341 Hradec Králové |
předseda výboru | Jaroslav Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2013 do 4.9.2015 |
Adresa | K Sokolovně 438/15, 50341 Hradec Králové |
člen výboru | Michael Nebeský |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2013 do 4.9.2015 |
Adresa | K Sokolovně 438/15, 50341 Hradec Králové |
Člen výboru | Michael Nebeský |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2011 do 11.12.2013 |
Adresa | K Sokolovně 438, 50341 Hradec Králové |
Předseda výboru | Jaroslav Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2011 do 11.12.2013 |
Adresa | K Sokolovně 438, 50341 Hradec Králové |
Člen výboru | Jana Olšarová |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2009 do 27.11.2013 |
Adresa | K Sokolovně 438, 50341 Hradec Králové |
Předseda výboru | JUDr. Věroslav Prokopec |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2009 do 11.1.2011 |
Adresa | K Sokolovně 438, 50341 Hradec Králové |
Člen výboru | Jaroslav Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2009 do 11.1.2011 |
Adresa | K Sokolovně 438, 50341 Hradec Králové |
Člen výboru | Jaroslav Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2001 do 18.2.2009 |
Adresa | K sokolovně 438, Hradec Králové |
Předseda výboru | JUDr. Věroslav Prokopec |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2001 do 18.2.2009 |
Adresa | K sokolovně 438, Hradec Králové |
Člen výboru | Bohuslav Trojan |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2001 do 18.2.2009 |
Adresa | K sokolovně 438, Hradec Králové |
IČO: | 25957236 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek K Sokolovně 438, Hradec Králové |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 8. 2001 |
Sídlo: | K Sokolovně 438/15, Hradec Králové 50341 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |