Společenství vlastníků jednotek K Jídelně 626, Rtyně v Podkrkonoší má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek K Jídelně 626, Rtyně v Podkrkonoší (25985108) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese K Jídelně 626, 54233 Rtyně v Podkrkonoší. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 3. 2003 Společenství vlastníků jednotek K Jídelně 626, Rtyně v Podkrkonoší má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek K Jídelně 626, Rtyně v Podkrkonoší nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek K Jídelně 626, Rtyně v Podkrkonoší na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 17. 3. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1903 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25985108 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytových jednotek domu ul. K Jídelně čp. 626 Rtyně v Podkrkonoší | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.3.2003 |
Zapsána dne: | 17.3.2003 | |
Den vzniku společenství: 1. července 2000 Orgány společenství: výbor společenství, shromáždění vlastníků jednotek v domě | 17.3.2003 - 3.1.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Jídelně 626, Rtyně v Podkrkonoší 54233, Česká republika | 22.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | K Jídelně č.p. 626, Rtyně v Podkrkonoší 54233, Česká republika | 17.3.2003 - 22.9.2016 |
předseda výboru | Olga Raková |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2021 |
Adresa | K Jídelně 626, 54233 Rtyně v Podkrkonoší |
místopředseda výboru | Aleš Rak |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2017 |
Adresa | K Jídelně 626, 54233 Rtyně v Podkrkonoší |
člen výboru | Petr Prouza |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2017 |
Adresa | K Jídelně 626, 54233 Rtyně v Podkrkonoší |
předseda výboru | Petr Mertlík |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2021 do 26.2.2021 |
Adresa | 196, 54235 Velké Svatoňovice |
předseda výboru | Petr Mertlík |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2017 do 14.1.2021 |
Adresa | K Jídelně 626, 54233 Rtyně v Podkrkonoší |
místopředseda výboru | Alžbeta Kořínková |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2015 do 3.1.2017 |
Adresa | K Jídelně 626, 54233 Rtyně v Podkrkonoší |
člen výboru | Aleš Rak |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2015 do 3.1.2017 |
Adresa | K Jídelně 626, 54233 Rtyně v Podkrkonoší |
předseda výboru | Petr Mertlík |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2015 do 3.1.2017 |
Adresa | K Jídelně 626, 54233 Rtyně v Podkrkonoší |
předseda výboru | Petr Mertlík |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2015 do 3.1.2017 |
Adresa | K Jídelně 626, 54233 Rtyně v Podkrkonoší |
místopředseda výboru | Alžbeta Kořínková |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2015 do 3.1.2017 |
Adresa | K Jídelně 626, 54233 Rtyně v Podkrkonoší |
člen výboru | Aleš Rak |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2015 do 3.1.2017 |
Adresa | K Jídelně 626, 54233 Rtyně v Podkrkonoší |
místopředseda výboru | Alžběta Kořínková |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2010 do 19.10.2015 |
Adresa | K Jídelně 626, Rtyně v Podkrkonoší |
předseda výboru | Petr Mertlík |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2010 do 19.10.2015 |
Adresa | K Jídelně 626, Rtyně v Podkrkonoší |
člen výboru | Aleš Rak |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2012 do 19.10.2015 |
Adresa | K Jídelně 626, 54233 Rtyně v Podkrkonoší |
člen výboru | Jaroslav Farský |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2010 do 1.3.2012 |
Adresa | K Jídelně 626, Rtyně v Podkrkonoší |
Předseda výboru | Rastislav Buranský |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2003 do 24.6.2010 |
Adresa | K Jídelně č.p. 626, Rtyně v Podkrkonoší |
Místopředseda výboru | Růžena Tylová |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2003 do 24.6.2010 |
Adresa | K Jídelně č.p. 626, Rtyně v Podkrkonoší |
Člen výboru | Iveta Kuldová |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2003 do 24.6.2010 |
Adresa | K Jídelně č.p. 626, Rtyně v Podkrkonoší |
IČO: | 25985108 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek K Jídelně 626, Rtyně v Podkrkonoší |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Rtyně v Podkrkonoší |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 3. 2003 |
Sídlo: | K Jídelně 626, Rtyně v Podkrkonoší 54233 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |