Společenství vlastníků jednotek Jiráskova 261 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Jiráskova 261 (24243990) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jiráskova 261/5, 27601 Mělník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 7. 2012 Společenství vlastníků jednotek Jiráskova 261 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Jiráskova 261 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Jiráskova 261 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 7. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 13876 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24243990 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Jiráskova 261 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.7.2012 |
Zapsána dne: | 25.7.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jiráskova 261/5, Mělník 27601, Česká republika | 27.10.2015 |
---|
předseda výboru | Ing. Petr Horčic |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2021 |
Adresa | S. K. Neumanna 2006/6, 18200 Praha |
člen výboru | Tomáš Panc |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2021 |
Adresa | Jiráskova 261/5, 27601 Mělník |
místopředseda výboru | Jakub Klein |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2021 |
Adresa | V Rokli 3076/15, 27601 Mělník |
člen výboru | Jiří Olšák |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 17.12.2021 |
Adresa | 16, 27721 Tupadly |
místopředseda výboru | Tomáš Panc |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 17.12.2021 |
Adresa | Jiráskova 261/5, 27601 Mělník |
předseda výboru | Ing. Petr Horčic |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 17.12.2021 |
Adresa | S. K. Neumanna 2006/6, 18200 Praha |
místopředseda výboru | Tomáš Panc |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2012 do 27.10.2015 |
Adresa | Jiráskova 261/5, 27601 Mělník |
člen výboru | Jiří Olšák |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2012 do 27.10.2015 |
Adresa | Jiráskova 261/5, 27601 Mělník |
předseda výboru | Ing. Petr Horčic |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2012 do 27.10.2015 |
Adresa | S. K. Neumanna 2006/6, 18200 Praha 8 |
IČO: | 24243990 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Jiráskova 261 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Mělník |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 7. 2012 |
Sídlo: | Jiráskova 261/5, Mělník 27601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |