Společenství vlastníků jednotek Jeronýmova 5, České Budějovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Jeronýmova 5, České Budějovice (26047144) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jeronýmova 216/5, 37001 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 6. 2002 Společenství vlastníků jednotek Jeronýmova 5, České Budějovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Jeronýmova 5, České Budějovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Jeronýmova 5, České Budějovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 12. 6. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 576 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26047144 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Jeronýmova 5, České Budějovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.6.2002 |
Zapsána dne: | 12.6.2002 | |
Den vzniku společenství: 3.7.2001 | 12.6.2002 - 10.1.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jeronýmova 216/5, České Budějovice 37001, Česká republika | 10.1.2017 |
---|
předseda výboru | Jan Chyška |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2022 |
Adresa | Jeronýmova 216/5, 37001 České Budějovice |
člen výboru | Zdeněk Prokeš |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2022 |
Adresa | Jeronýmova 216/5, 37001 České Budějovice |
člen výboru | Martin Chyňava |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2022 |
Adresa | V Zahrádkách 1437/10, 37007 České Budějovice |
člen výboru | PaedDr. Pavel Lavický |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2017 do 14.2.2022 |
Adresa | Jeronýmova 216/5, 37001 České Budějovice |
předseda výboru | Vladislav Sloup |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2017 do 14.2.2022 |
Adresa | Jeronýmova 216/5, 37001 České Budějovice |
člen výboru | Anna Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2002 do 10.1.2017 |
Adresa | Jeronýmova 216/5, 37001 České Budějovice |
člen výboru | PaedDr. Pavel Lavický |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2002 do 10.1.2017 |
Adresa | Jeronýmova 216/5, 37001 České Budějovice |
předseda výboru | Vladislav Sloup |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2002 do 10.1.2017 |
Adresa | Jeronýmova 216/5, 37001 České Budějovice |
IČO: | 26047144 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Jeronýmova 5, České Budějovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 6. 2002 |
Sídlo: | Jeronýmova 216/5, České Budějovice 37001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |