Společenství vlastníků jednotek Jakobiho 325, Praha 10 - Petrovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Jakobiho 325, Praha 10 - Petrovice (26709694) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jakobiho 325/7, 10900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 7. 2002 Společenství vlastníků jednotek Jakobiho 325, Praha 10 - Petrovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Jakobiho 325, Praha 10 - Petrovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Jakobiho 325, Praha 10 - Petrovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 7. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2488 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26709694 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Jakobiho 325, Praha 10 - Petrovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.7.2002 |
Zapsána dne: | 24.7.2002 | |
Den vzniku společenství: 23.1.2002 | 24.7.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jakobiho 325/7, Praha 10900, Česká republika | 3.7.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Jakobiho 325, Praha 10 10900, Česká republika | 7.11.2008 - 3.7.2018 |
Adresa: | Frostova 339, Praha 10 10900, Česká republika | 24.7.2002 - 7.11.2008 |
Předseda výboru | Martin Bělohradský |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2021 |
Adresa | Jakobiho 325/7, 10900 Praha |
Člen výboru | Mgr. Jaroslav Fantura |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2021 |
Adresa | Jakobiho 325/7, 10900 Praha |
Člen výboru | Ing. Tomáš Březina |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2021 |
Adresa | Frostova 343/9, 10900 Praha |
předseda výboru | Martin Bělohradský |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2018 do 5.5.2021 |
Adresa | Jakobiho 325/7, 10900 Praha |
člen výboru | Jaroslav Fantura |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2018 do 5.5.2021 |
Adresa | Jakobiho 325/7, 10900 Praha |
člen výboru | Jaroslav Fantura |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2008 do 1.7.2018 |
Adresa | Jakobiho 325, 10900 Praha 10 |
předseda výboru | Martin Bělohradský |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2014 do 1.7.2018 |
Adresa | Jakobiho 325, 10900 Praha |
člen výboru | Jaroslav Fantura |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2008 do 1.7.2018 |
Adresa | Jakobiho 325, 10900 Praha 10 |
předseda výboru | Martin Bělohradský |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2014 do 1.7.2018 |
Adresa | Jakobiho 325, 10900 Praha |
předseda výboru | Martin Bělohradský |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2004 do 4.9.2014 |
Adresa | Jakobiho 325, 10900 Praha |
člen výboru | Ing. Jiří Pouchan |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2004 do 3.10.2008 |
Adresa | Jakobiho 325, 10900 Praha |
IČO: | 26709694 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Jakobiho 325, Praha 10 - Petrovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Petrovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 7. 2002 |
Sídlo: | Jakobiho 325, Praha 10900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |