Společenství vlastníků jednotek Jabloňová 457 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Jabloňová 457 (29188474) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jabloňová 457, 68601 Uherské Hradiště. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 12. 2009 Společenství vlastníků jednotek Jabloňová 457 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Jabloňová 457 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Jabloňová 457 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 18. 12. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7432 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29188474 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Jabloňová 457 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.12.2009 |
Zapsána dne: | 18.12.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jabloňová 457, Uherské Hradiště 68601, Česká republika | 30.6.2015 |
---|
místopředseda výboru | PaedDr. Věra Luxová |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2022 |
Adresa | Jabloňová 457, 68601 Uherské Hradiště |
člen výboru | Ing. Monika Marková |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2022 |
Adresa | 416, 68707 Tupesy |
předseda výboru | Petra Bahníková |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2022 |
Adresa | Solná cesta 306, 68601 Uherské Hradiště |
člen výboru | Bc., Ing. Eva Sapáková Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2021 do 3.3.2022 |
Adresa | 266, 68733 Hradčovice |
předseda výboru | Mgr. Michal Kolář |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2021 do 3.3.2022 |
Adresa | Jabloňová 457, 68601 Uherské Hradiště |
místopředseda výboru | Luděk Borovec |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2021 do 3.3.2022 |
Adresa | Kopánky 1230, 68605 Uherské Hradiště |
místopředseda výboru | Luděk Borovec |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2021 do 17.11.2021 |
Adresa | Jabloňová 457, 68601 Uherské Hradiště |
člen výboru | Ing. Eva Sapáková |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2019 do 29.7.2021 |
Adresa | 266, 68733 Hradčovice |
místopředseda výboru | Luděk Borovec |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2016 do 29.7.2021 |
Adresa | Jabloňová 457, 68601 Uherské Hradiště |
předseda výboru | Mgr. Michal Kolář |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2016 do 29.7.2021 |
Adresa | Jabloňová 457, 68601 Uherské Hradiště |
člen výboru | Ing. Eva Sapáková |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2018 do 17.7.2019 |
Adresa | Jabloňová 457, 68601 Uherské Hradiště |
člen výboru | Ing. Eva Sapáková |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2016 do 20.12.2018 |
Adresa | Jana Žižky 746, 68606 Uherské Hradiště |
Předseda výboru | Tomáš Novák |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2015 do 19.8.2016 |
Adresa | Za Špicí 146, 68603 Staré Město |
místopředseda výboru | Michal Kolář |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2015 do 19.8.2016 |
Adresa | Jabloňová 457, 68601 Uherské Hradiště |
člen výboru | Luděk Borovec |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2015 do 19.8.2016 |
Adresa | Jabloňová 457, 68601 Uherské Hradiště |
člen výboru | Bronislav Horák |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2014 do 30.6.2015 |
Adresa | Jabloňová 457, 68601 Uherské Hradiště |
člen výboru | Eva Šimíčková |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2014 do 30.6.2015 |
Adresa | Jabloňová 457, 68601 Uherské Hradiště |
předseda výboru | Tomáš Novák |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2014 do 30.6.2015 |
Adresa | Za Špicí 146, 68603 Staré Město |
předseda výboru | Ing. Tomáš Novák |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2009 do 1.4.2014 |
Adresa | Za Špicí 146, 68603 Staré Město |
člen výboru | PaedDr. Věra Luxová |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2009 do 1.4.2014 |
Adresa | Jabloňová 457, 68601 Uherské Hradiště |
člen výboru | Mgr. Eva Šimíčková |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2011 do 1.4.2014 |
Adresa | Jabloňová 457, 68601 Uherské Hradiště |
místopředseda výboru | Renáta Dudová |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2009 do 10.1.2012 |
Adresa | Jabloňová 457, 68601 Uherské Hradiště |
člen výboru | Ing. Petr Javorský |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2009 do 8.7.2011 |
Adresa | Trnková 430, 68605 Uherské Hradiště |
IČO: | 29188474 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Jabloňová 457 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Uherské Hradiště |
Základní územní jednotka: | Uherské Hradiště |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 12. 2009 |
Sídlo: | Jabloňová 457, Uherské Hradiště 68601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |