Společenství vlastníků jednotek Husova čtvrť 997, 998, Rosice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Husova čtvrť 997, 998, Rosice (05679613) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Husova 997, 66501 Rosice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 1. 2017 Společenství vlastníků jednotek Husova čtvrť 997, 998, Rosice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Husova čtvrť 997, 998, Rosice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Husova čtvrť 997, 998, Rosice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 1. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12216 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05679613 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Husova čtvrť 997, 998, Rosice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.1.2017 |
Zapsána dne: | 4.1.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Husova 997, Rosice 66501, Česká republika | 4.1.2017 |
---|
Předseda výboru | Hana Bělánková |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2022 |
Adresa | Husova 997, 66501 Rosice |
Místopředseda výboru | Zuzana Kramlová |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2022 |
Adresa | Husova 998, 66501 Rosice |
Člen výboru | Ing. Filip Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2022 |
Adresa | Husova 997, 66501 Rosice |
Člen výboru | Ing. Filip Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2022 do 25.11.2022 |
Adresa | Nad Nádražím 866, 66501 Rosice |
Předseda výboru | Ing. Filip Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2021 do 15.7.2022 |
Adresa | Nad Nádražím 866, 66501 Rosice |
Místopředseda výboru | Miroslav Malata |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2021 do 15.7.2022 |
Adresa | Husova 998, 66501 Rosice |
Člen výboru | Pavel Konvica |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2021 do 15.7.2022 |
Adresa | Husova 997, 66501 Rosice |
člen výboru | Filip Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2017 do 8.12.2021 |
Adresa | Nad Nádražím 866, 66501 Rosice |
místopředseda výboru | Jiří Volánek |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2017 do 8.12.2021 |
Adresa | Mrštíkova 567, 66501 Rosice |
předseda výboru | Miroslav Malata |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2017 do 8.12.2021 |
Adresa | Husova 998, 66501 Rosice |
IČO: | 05679613 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Husova čtvrť 997, 998, Rosice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Rosice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 10. 2013 |
Sídlo: | Husova 997, Rosice 66501 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |