Společenství vlastníků jednotek Husova 721 a 722 a 723 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Husova 721 a 722 a 723 (25964411) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Husova 721, 54901 Nové Město nad Metují. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 2. 2002 Společenství vlastníků jednotek Husova 721 a 722 a 723 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Husova 721 a 722 a 723 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Husova 721 a 722 a 723 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 27. 2. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 100 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25964411 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Husova 721 a 722 a 723 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.2.2002 |
Zapsána dne: | 27.2.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Husova 721, Nové Město nad Metují 54901, Česká republika | 19.10.2015 |
---|
předseda výboru | Lenka Házová |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2021 |
Adresa | Husova 723, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Eva Lokvencová |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2021 |
Adresa | Husova 722, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Eva Kholová |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2021 |
Adresa | Husova 721, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Eva Lokvencová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 11.12.2021 |
Adresa | Husova 722, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Eva Kholová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 11.12.2021 |
Adresa | Husova 721, 54901 Nové Město nad Metují |
předseda výboru | Lenka Házová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 11.12.2021 |
Adresa | Husova 723, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Eva Lokvencová |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2015 do 9.8.2016 |
Adresa | Husova 722, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Eva Kholová |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2015 do 9.8.2016 |
Adresa | Husova 721, 54901 Nové Město nad Metují |
předseda výboru | Hana Štěpánová |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2015 do 9.8.2016 |
Adresa | Husova 723, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Eva Kholová |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2015 do 9.8.2016 |
Adresa | Husova 721, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Eva Lokvencová |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2015 do 9.8.2016 |
Adresa | Husova 722, 54901 Nové Město nad Metují |
předseda výboru | Hana Štěpánová |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2015 do 9.8.2016 |
Adresa | Husova 723, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Eva Kholová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2010 do 19.10.2015 |
Adresa | Husova 721, 54901 Nové Město nad Metují |
člen výboru | Eva Lokvencová |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 19.10.2015 |
Adresa | Husova 722, Nové Město nad Metují |
předseda výboru | Hana Štepánová |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 19.10.2015 |
Adresa | Husova 723, Nové Město nad Metují |
předseda | Hana Štepánová |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2002 do 7.12.2010 |
Adresa | Husova 723, Nové Město nad Metují |
člen | Eva Lokvencová |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2002 do 7.12.2010 |
Adresa | Husova 722, Nové Město nad Metují |
člen | Václav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2002 do 18.8.2010 |
Adresa | Husova 721, Nové Město nad Metují |
IČO: | 25964411 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Husova 721 a 722 a 723 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Nové Město nad Metují |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 2. 2002 |
Sídlo: | Husova 721, Nové Město nad Metují 54901 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |