Společenství vlastníků jednotek Hrdinů 250 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Hrdinů 250 (25870432) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hrdinů 250, 79055 Vidnava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 12. 2000 Společenství vlastníků jednotek Hrdinů 250 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Hrdinů 250 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Hrdinů 250 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 11. 12. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 220 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25870432 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Hrdinů 250 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.12.2000 |
Zapsána dne: | 11.12.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hrdinů 250, Vidnava 79055, Česká republika | 11.12.2000 |
---|
Předseda výboru | Leona Škorvánková |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2018 |
Adresa | Hrdinů 250, 79055 Vidnava |
Místopřeseda výboru | Pavel Koiš |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2018 |
Adresa | Hrdinů 250, 79055 Vidnava |
člen výboru | Jana Latzelová |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2018 |
Adresa | Hrdinů 250, 79055 Vidnava |
místopředseda | Mgr. Čestmír Dvořáček |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2004 do 1.3.2018 |
Adresa | Hrdinů 250, 79055 Vidnava |
předseda | Leona Škorvánková |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2012 do 1.3.2018 |
Adresa | Hrdinů 250, 79055 Vidnava |
člen | Mgr. Jan Lisický |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2012 do 1.3.2018 |
Adresa | Hrdinů 250, 79055 Vidnava |
předseda | Jan Lisický |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2000 do 9.11.2012 |
Adresa | Hrdinů 250, Vidnava |
členka výboru | Leona Škorvánková |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2010 do 9.11.2012 |
Adresa | Hrdinů 250, 79055 Vidnava |
jednatel | Karel Pechanec |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2000 do 26.5.2010 |
Adresa | Hrdinů 292, Vidnava |
místopředseda | Dagmar Fomiczewová |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2000 do 19.3.2004 |
Adresa | Hrdinů 250, Vidnava |
IČO: | 25870432 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Hrdinů 250 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jeseník |
Základní územní jednotka: | Vidnava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 12. 2000 |
Sídlo: | Hrdinů 250, Vidnava 79055 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |