Společenství vlastníků jednotek Hořovice 1199 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Hořovice 1199 (27361390) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese K Nemocnici 1199/12, 26801 Hořovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 8. 2005 Společenství vlastníků jednotek Hořovice 1199 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Hořovice 1199 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Hořovice 1199 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 8. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5949 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27361390 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 1199 Hořovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 9.8.2005 |
Zapsána dne: | 9.8.2005 | |
Den vzniku společenství: 5.11.2004 | 9.8.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Nemocnici 1199/12, Hořovice 26801, Česká republika | 3.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | K Nemocnici 1199, Hořovice 26801, Česká republika | 9.8.2005 - 3.5.2016 |
Předseda výboru | Zdeněk Palivec |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2023 |
Adresa | K Nemocnici 1199/12, 26801 Hořovice |
Člen výboru | Dana Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2023 |
Adresa | K Nemocnici 1199/12, 26801 Hořovice |
Člen výboru | Aleš Pavlů |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2023 |
Adresa | K Nemocnici 1199/12, 26801 Hořovice |
Předseda výboru | Zdeněk Palivec |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2017 do 18.7.2023 |
Adresa | K Nemocnici 1199/12, 26801 Hořovice |
Člen výboru | Karel Novák |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2016 do 15.1.2023 |
Adresa | K Nemocnici 1199/12, 26801 Hořovice |
člen výboru | Marie Součková |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2016 do 8.9.2021 |
Adresa | K Nemocnici 1199/12, 26801 Hořovice |
Předseda výboru | Zdeněk Palivec |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2016 do 15.11.2017 |
Adresa | Třída Míru 1280/16b, 26601 Beroun |
Předseda výboru | Zdeněk Palivec |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2016 do 15.11.2017 |
Adresa | Třída Míru 1280/16b, 26601 Beroun |
místopředseda výboru | Zdeněk Palivec |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2005 do 3.5.2016 |
Adresa | Třída Míru 1280/16B, 26601 Beroun - Město |
místopředseda výboru | Marie Součková |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2005 do 3.5.2016 |
Adresa | K Nemocnici 1199/12, 26801 Hořovice |
předseda výboru | Ladislav Mikula |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2005 do 3.5.2016 |
Adresa | K Nemocnici 1199/12, 26801 Hořovice |
IČO: | 27361390 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Hořovice 1199 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Hořovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 9. 8. 2005 |
Sídlo: | K Nemocnici 1199/12, Hořovice 26801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |