Společenství vlastníků jednotek Horoušanská 234, Nehvizdy má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Horoušanská 234, Nehvizdy (27067491) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Horoušanská 234, 25081 Nehvizdy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 7. 2003 Společenství vlastníků jednotek Horoušanská 234, Nehvizdy má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Horoušanská 234, Nehvizdy nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Horoušanská 234, Nehvizdy na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 7. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4010 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27067491 | |
Jméno: | Společentsví vlastníků jednotek Horoušanská 234, Nehvizdy | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.7.2003 |
Zapsána dne: | 19.7.2003 | |
Den vzniku: 10.9.2002 | 19.7.2003 - 17.1.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Horoušanská 234, Nehvizdy 25081, Česká republika | 19.7.2003 |
---|
člen výboru | Kristýna Bartečková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2020 |
Adresa | Horoušanská 234, 25081 Nehvizdy |
předseda výboru | Martina Michálková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2020 |
Adresa | Dubová 994, 25081 Nehvizdy |
místopředseda výboru | Ing. Jan Elzner |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2024 |
Adresa | Jiráskova 200, 25083 Škvorec |
místopředseda výboru | Ing. Jan Elzner |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2020 do 26.7.2024 |
Adresa | Horoušanská 234, 25081 Nehvizdy |
předseda výboru | Jan Kropáč |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2020 do 21.10.2020 |
Adresa | Uzbecká 1463/1, 10100 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Jan Elzner |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2017 do 21.10.2020 |
Adresa | Horoušanská 234, 25081 Nehvizdy |
člen výboru | Ing. Vitalij Baňa |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2017 do 21.10.2020 |
Adresa | Horoušanská 234, 25081 Nehvizdy |
předseda výboru | Jan Kropáč |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2017 do 2.9.2020 |
Adresa | Horoušanská 234, 25081 Nehvizdy |
předseda výboru | Jan Kropáč |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2010 do 17.1.2017 |
Adresa | Horoušanská 234, 25081 Nehvizdy |
místopředseda výboru | Jan Elzner |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2010 do 17.1.2017 |
Adresa | Horoušanská 234, 25081 Nehvizdy |
člen výboru | Vitaliy Banya |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2010 do 17.1.2017 |
Adresa | Horoušanská 234, 25081 Nehvizdy |
místopředseda | Zdeněk Doubek |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2006 do 29.6.2010 |
Adresa | Horoušanská 234, 25081 Nehvizdy |
předseda | Martina Krásová |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2006 do 29.6.2010 |
Adresa | Horoušanská 234, 25081 Nehvizdy |
člen | Jaroslav Šafr |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2006 do 29.6.2010 |
Adresa | Horoušanská 234, 25081 Nehvizdy |
předseda výboru | Jiří Švasta |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2003 do 19.9.2006 |
Adresa | Horoušanská 234, 25081 Nehvizdy |
místopředseda výboru | Jan Sedlář |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2003 do 19.9.2006 |
Adresa | Horoušanská 234, 25081 Nehvizdy |
člen výboru | Jakub Starosta |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2003 do 19.9.2006 |
Adresa | Horoušanská 234, 25081 Nehvizdy |
člen výboru | Jan Elzner |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2003 do 19.9.2006 |
Adresa | Horoušanská 234, 25081 Nehvizdy |
člen výboru | Ladislav Vytlačil |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2003 do 19.9.2006 |
Adresa | Hostavická 688/4, 19800 Praha 9 |
IČO: | 27067491 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Horoušanská 234, Nehvizdy |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Nehvizdy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 7. 2003 |
Sídlo: | Horoušanská 234, Nehvizdy 25081 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |