Společenství vlastníků jednotek Hlavní 990/124, Opava má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Hlavní 990/124, Opava (26812495) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hlavní 990/124, 74706 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 8. 2003 Společenství vlastníků jednotek Hlavní 990/124, Opava má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Hlavní 990/124, Opava nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Hlavní 990/124, Opava na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 5. 8. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3483 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26812495 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Hlavní 990/124, Opava | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.8.2003 |
Zapsána dne: | 5.8.2003 | |
Den vzniku společenství: 15.4.2003 | 5.8.2003 - 5.3.2013 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 5.8.2003 - 7.4.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hlavní 990/124, Opava 74706, Česká republika | 11.2.2014 |
---|
místopředseda výboru | Jiří Češla |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2021 |
Adresa | Hlavní 990/124, 74706 Opava |
člen výboru | Milan Daniš |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2021 |
Adresa | Hlavní 990/124, 74706 Opava |
předseda výboru | Bc. Romana Kreuzmannová |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2021 |
Adresa | Hlavní 990/124, 74706 Opava |
místopředseda výboru | Jiří Češla |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2016 do 7.4.2021 |
Adresa | Hlavní 990/124, 74706 Opava |
předseda výboru | Bc Romana Kreuzmannová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2016 do 7.4.2021 |
Adresa | Hlavní 990/124, 74706 Opava |
člen výboru | Ivo Hrabec |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2020 do 7.4.2021 |
Adresa | Krnovská 10/5, 74601 Opava |
člen výboru | Ivo Hrabec |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2016 do 10.6.2020 |
Adresa | Hlavní 990/124, 74706 Opava |
předseda výboru | Gabriela Halfarová |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2014 do 6.1.2016 |
Adresa | Hlavní 990/124, 74706 Opava |
předseda výboru | Gabriela Halfarová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2013 do 4.6.2014 |
Adresa | Hlavní 990/124, 74706 Opava |
člen výboru | Radoslav Górecki |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2014 do 4.6.2014 |
Adresa | Hlavní 990/124, 74706 Opava |
místopředseda výboru | Radka Moravcová |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2014 do 4.6.2014 |
Adresa | Hlavní 990/124, 74706 Opava |
člen výboru | Radoslav Górecki |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2008 do 11.2.2014 |
Adresa | Hlavní 990/124, 74706 Opava |
místopředseda výboru | Radka Moravcová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2008 do 11.2.2014 |
Adresa | Hlavní 990/124, 74706 Opava |
předseda výboru | Yvona Šreková |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2008 do 5.3.2013 |
Adresa | Hlavní 990/124, 74706 Opava |
předseda výboru | Vladan Hřivna |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2006 do 10.4.2008 |
Adresa | Hlavní 990/124, 74706 Opava |
místopředseda výboru | Jiří Češla |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2006 do 10.4.2008 |
Adresa | Na Tylovách 508, 74741 Hradec nad Moravicí |
člen výboru | Radoslav Górecki |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2006 do 10.4.2008 |
Adresa | Hlavní 990/124, 74706 Opava |
místopředseda výboru | Petr Štibraný |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2003 do 27.2.2006 |
Adresa | Hlavní 990/124, 74706 Opava |
předseda výboru | Mgr. Aleš Bronczek |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2003 do 27.2.2006 |
Adresa | Hlavní 990/124, 74706 Opava |
člen výboru | Věra Magurová |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2003 do 27.2.2006 |
Adresa | Hlavní 990/124, 74706 Opava |
IČO: | 26812495 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Hlavní 990/124, Opava |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 8. 2003 |
Sídlo: | Hlavní 990/124, Opava 74706 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |