Společenství vlastníků jednotek Hlavní 225 Mariánské Lázně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Hlavní 225 Mariánské Lázně (75151847) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese , Mariánské Lázně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 12. 2008 Společenství vlastníků jednotek Hlavní 225 Mariánské Lázně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Hlavní 225 Mariánské Lázně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Hlavní 225 Mariánské Lázně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 6. 12. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5531 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75151847 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Hlavní 225 Mariánské Lázně | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.12.2008 |
Zapsána dne: | 6.12.2008 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - předseda společenství vlastníků | 14.8.2018 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 6.12.2008 - 14.8.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hlavní třída 225, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 6.12.2008 |
---|
člen výboru | Jiří Vondraš |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2008 |
Adresa | Hlavní třída 225/80, 35301 Mariánské Lázně |
předseda výboru | Jaroslav Stonawski |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2008 |
Adresa | Hlavní třída 225/80, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Zdenka Josefi |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2017 |
Adresa | Tavolníková 2013/2, 14200 Praha |
člen výboru | Jiří Vondraš |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2008 do 14.8.2018 |
Adresa | Hlavní třída 225/80, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Zdenka Josefi |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2017 do 14.8.2018 |
Adresa | Tavolníková 2013/2, 14200 Praha |
předseda výboru | Jaroslav Stonawski |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2008 do 10.7.2017 |
Adresa | Hlavní třída 225/80, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Zdenka Josefi |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2008 do 5.7.2017 |
Adresa | Hlavní třída 225/80, 35301 Mariánské Lázně |
IČO: | 75151847 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Hlavní 225 Mariánské Lázně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Mariánské Lázně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 1. 2008 |
Sídlo: | , Mariánské Lázně |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |