Společenství vlastníků jednotek Havlíčkova 64 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Havlíčkova 64 (26313341) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 3. 2003 Společenství vlastníků jednotek Havlíčkova 64 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Havlíčkova 64 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Havlíčkova 64 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 6. 3. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2764 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26313341 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Havlíčkova 64 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.3.2003 |
Zapsána dne: | 6.3.2003 | |
Den vzniku společenství: 01.07.2000 | 6.3.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | ul. Havlíčkova 64,č.p.162, Brno 60200, Česká republika | 6.3.2003 |
---|
pověřený vlastník | Martin Křivánek |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2023 |
Adresa | Havlíčkova 162/64, 60200 Brno |
pověřený vlastník | Helena Lhotová |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2023 do 27.9.2023 |
Adresa | Havlíčkova 162/64, 60200 Brno |
pověřený vlastník | Helena Lhotová |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2003 do 19.1.2023 |
Adresa | Havlíčkova 64, 60200 Brno |
IČO: | 26313341 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Havlíčkova 64 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 3. 2003 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |