Společenství vlastníků jednotek Gen. Svobody 1263 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Gen. Svobody 1263 (26264897) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Gen. Svobody 1263/19, 76701 Kroměříž. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 11. 2001 Společenství vlastníků jednotek Gen. Svobody 1263 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Gen. Svobody 1263 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Gen. Svobody 1263 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 10. 11. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1111 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26264897 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Gen. Svobody 1263 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.11.2001 |
Zapsána dne: | 10.11.2001 | |
Právní poměry společenství se řídí stanovami ze dne 12. 10. 2015. | 19.5.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Gen. Svobody 1263/19, Kroměříž 76701, Česká republika | 19.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Gen. Svobody 1263, Kroměříž 76701, Česká republika | 10.11.2001 - 19.5.2016 |
Místopředseda výboru | Jiří Roubíček |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2020 |
Adresa | Gen. Svobody 1263/19, 76701 Kroměříž |
Člen výboru | Anna Spáčilová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2020 |
Adresa | Gen. Svobody 1263/19, 76701 Kroměříž |
Předseda výboru | Hana Kubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2020 |
Adresa | Gen. Svobody 1263/19, 76701 Kroměříž |
Člen výboru | Jiří Roubíček |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2020 do 15.12.2020 |
Adresa | Gen. Svobody 1263/19, 76701 Kroměříž |
Místopředseda výboru | Jiří Roubíček |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2016 do 28.10.2020 |
Adresa | Gen. Svobody 1263/19, 76701 Kroměříž |
člen výboru | Vojtěch Kubíček |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2016 do 28.10.2020 |
Adresa | Gen. Svobody 1263/19, 76701 Kroměříž |
Předseda výboru | Hana Kubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2016 do 28.10.2020 |
Adresa | Gen. Svobody 1263/19, 76701 Kroměříž |
předseda výboru | Hana Kubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2010 do 19.5.2016 |
Adresa | Gen. Svobody 1263/19, 76701 Kroměříž |
místopředseda výboru | Anna Spáčilová |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2010 do 19.5.2016 |
Adresa | Gen. Svobody 1263/19, 76701 Kroměříž |
člen výboru | Jiří Roubíček |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2010 do 19.5.2016 |
Adresa | Gen. Svobody 1263/19, 76701 Kroměříž |
člen výboru | Jiří Roubíček |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2005 do 2.8.2010 |
Adresa | Gen. Svobody 1263/19, Kroměříž |
člen výboru | Anna Spáčilová |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2005 do 2.8.2010 |
Adresa | Gen. Svobody 1263/19, Kroměříž |
předseda výboru | Hana Kubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2005 do 2.8.2010 |
Adresa | Gen. Svobody 1263/19, Kroměříž |
Člen výboru | Jarmila Dřímalová |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2001 do 4.1.2005 |
Adresa | Gen.Svobody 1263/19, Kroměříž |
člen výboru | Anna Spáčilová |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2002 do 4.1.2005 |
Adresa | Gen. Svobody 1263/19, 76701 Kroměříž |
Předseda výboru | Hana Kubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2002 do 4.1.2005 |
Adresa | Gen. Svobody 1263/19, 76701 Kroměříž |
Člen výboru | Hana Kubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2001 do 4.7.2002 |
Adresa | Gen.Sovobody 1263/19, Kroměříž |
Předseda výboru | Anna Spáčilová |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2001 do 4.7.2002 |
Adresa | Gen.Svobody 1263/19, Kroměříž |
IČO: | 26264897 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Gen. Svobody 1263 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Kroměříž |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 11. 2001 |
Sídlo: | Gen. Svobody 1263/19, Kroměříž 76701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |