Společenství vlastníků jednotek Dukelská 1/630 Sezimovo Ústí II má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Dukelská 1/630 Sezimovo Ústí II (26038986) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Dukelská 630/1, 39102 Sezimovo Ústí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 11. 2001 Společenství vlastníků jednotek Dukelská 1/630 Sezimovo Ústí II má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Dukelská 1/630 Sezimovo Ústí II nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Dukelská 1/630 Sezimovo Ústí II na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 12. 11. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 274 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26038986 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Dukelská 1/630 Sezimovo Ústí II | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.11.2001 |
Zapsána dne: | 12.11.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dukelská 630/1, Sezimovo Ústí 39102, Česká republika | 30.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Dukelská 1/630, Sezimovo Ústí II 39102, Česká republika | 12.11.2001 - 30.5.2016 |
předseda výboru | Ema Králíková |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 |
Adresa | Dukelská 630/1, 39102 Sezimovo Ústí |
místopředseda výboru | Tomáš Soldát |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 |
Adresa | Dukelská 630/1, 39102 Sezimovo Ústí |
člen výboru | Petr Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 |
Adresa | Bydlinského 870, 39101 Sezimovo Ústí |
místopředseda výboru | Tomáš Soldát |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2016 do 29.5.2021 |
Adresa | Dukelská 630/1, 39102 Sezimovo Ústí |
předseda výboru | Ema Králíková |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2016 do 29.5.2021 |
Adresa | Dukelská 630/1, 39102 Sezimovo Ústí |
člen výboru | Petr Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2018 do 29.5.2021 |
Adresa | Bydlinského 870, 39101 Sezimovo Ústí |
člen výboru | Petr Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2016 do 12.1.2018 |
Adresa | Dukelská 630/1, 39102 Sezimovo Ústí |
člen výboru | Petr Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2016 do 12.1.2018 |
Adresa | Dukelská 630/1, 39102 Sezimovo Ústí |
člen výboru | Bc. Alžběta Smítková |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 do 30.5.2016 |
Adresa | Dukelská 630/1, 39102 Sezimovo Ústí |
místopředseda výboru | Tomáš Soldát |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 do 30.5.2016 |
Adresa | Dukelská 630/1, 39102 Sezimovo Ústí |
předseda výboru | Ema Králíková |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 do 30.5.2016 |
Adresa | Dukelská 630/1, 39102 Sezimovo Ústí |
člen výboru | Jaroslav Šmíd |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2001 do 24.6.2014 |
Adresa | Dukelská 630, 39102 Sezimovo Ústí II |
člen výboru | Stanislav Pavličko |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2001 do 24.6.2014 |
Adresa | Dukelská 630, 39102 Sezimovo Ústí II |
předseda výboru | Milan Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2004 do 24.6.2014 |
Adresa | Dukelská 630, 39102 Sezimovo Ústí II |
předseda výboru | Marie Vlčková |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2001 do 7.8.2004 |
Adresa | Dukelská 630, 39102 Sezimovo Ústí II |
IČO: | 26038986 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Dukelská 1/630 Sezimovo Ústí II |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Sezimovo Ústí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 11. 2001 |
Sídlo: | Dukelská 630/1, Sezimovo Ústí 39102 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |