Společenství vlastníků jednotek Dubická 1893-5, Česká Lípa má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Dubická 1893-5, Česká Lípa (28744187) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Dubická 1894, 47001 Česká Lípa. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 6. 2011 Společenství vlastníků jednotek Dubická 1893-5, Česká Lípa má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Dubická 1893-5, Česká Lípa nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Dubická 1893-5, Česká Lípa na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 25. 6. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5464 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28744187 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1893-5, ul. Dubická, Česká Lípa | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.6.2011 |
Zapsána dne: | 25.6.2011 | |
den vzniku společenství 1.3.2011 | 25.6.2011 - 20.3.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dubická 1894, Česká Lípa 47001, Česká republika | 7.12.2016 |
---|
Předseda výboru | Dana Kuľhová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2021 |
Adresa | Litoměřická 20, 47001 Česká Lípa |
Člen výboru | Tomáš Hackel |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2021 |
Adresa | Dubická 1893, 47001 Česká Lípa |
Člen výboru | Jana Čápová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2021 |
Adresa | Dubická 1895, 47001 Česká Lípa |
Člen výboru | Dita Kubátová |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2020 do 3.6.2021 |
Adresa | Norská 2554, 47006 Česká Lípa |
Člen výboru | Tomáš Hackel |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 3.6.2021 |
Adresa | Dubická 1893, 47001 Česká Lípa |
Předseda výboru | Dana Kuľhová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 3.6.2021 |
Adresa | Litoměřická 20, 47001 Česká Lípa |
Člen výboru | Dita Kubátová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 6.8.2020 |
Adresa | Dubická 1895, 47001 Česká Lípa |
místopředseda výboru | Tomáš Hackel |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2011 do 24.2.2016 |
Adresa | Dubická 1893, 47001 Česká Lípa |
člen výboru | Dita Kubátová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2011 do 24.2.2016 |
Adresa | Dubická 1895, 47001 Česká Lípa |
předseda výboru | Dana Kuľhová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2011 do 24.2.2016 |
Adresa | Litoměřická 20, 47001 Česká Lípa |
IČO: | 28744187 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Dubická 1893-5, Česká Lípa |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Česká Lípa |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 6. 2011 |
Sídlo: | Dubická 1894, Česká Lípa 47001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |