Společenství vlastníků jednotek Družstevní čp. 1758, Litoměřice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Družstevní čp. 1758, Litoměřice (25445774) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 4. 2002 Společenství vlastníků jednotek Družstevní čp. 1758, Litoměřice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Družstevní čp. 1758, Litoměřice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Družstevní čp. 1758, Litoměřice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 3. 4. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 314 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25445774 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Družstevní čp. 1758, Litoměřice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.4.2002 |
Zapsána dne: | 3.4.2002 | |
Společenství vzniklo dne 15. 6. 2001. | 3.4.2002 - 28.12.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Družstevní čp. 1758, Litoměřice 41201, Česká republika | 3.4.2002 |
---|
Předseda výboru | Petr Oudes |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2022 |
Adresa | Družstevní 1758/29, 41201 Litoměřice |
Člen výboru | Lidmila Marešová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2022 |
Adresa | Družstevní 1758/29, 41201 Litoměřice |
Člen výboru | Michal Horner |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2022 |
Adresa | 150, 41148 Křešice |
Předseda výboru | Petr Oudes |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2012 do 14.7.2022 |
Adresa | Družstevní 1758/29, 41201 Litoměřice |
Místopředseda výboru | Soňa Svatošová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2012 do 14.7.2022 |
Adresa | Družstevní 1758/29, 41201 Litoměřice |
Člen výboru | Michal Horner |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2022 do 14.7.2022 |
Adresa | 150, 41148 Křešice |
Člen výboru | Michal Horner |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2012 do 24.6.2022 |
Adresa | Družstevní 1758/29, 41201 Litoměřice |
Předseda výboru | Karel Žáček |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2010 do 28.12.2012 |
Adresa | Družstevní 1758/29, 41201 Litoměřice |
Místopředseda výboru | Petr Oudes |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2010 do 28.12.2012 |
Adresa | Družstevní 1758/29, 41201 Litoměřice |
Člen výboru | Soňa Svatošová |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2010 do 28.12.2012 |
Adresa | Družstevní č.p. 1758/29, 41201 Litoměřice |
Předseda | Karel Žáček |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2005 do 1.10.2010 |
Adresa | Družstevní 1758/29, Litoměřice |
Místopředseda | Adolf Wünsch |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2005 do 1.10.2010 |
Adresa | Družstevní 1758/29, Litoměřice |
Člen | Petr Oudes |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2005 do 1.10.2010 |
Adresa | Družstevní 1758/29, Litoměřice |
Místopředseda | Adolf Wünsch |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2002 do 9.4.2005 |
Adresa | Družstevní 1758/29, Litoměřice |
Předseda | Martin Hauptvogel |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2002 do 9.4.2005 |
Adresa | Družstevní 1758/29, Litoměřice |
Člen | Karel Žáček |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2002 do 9.4.2005 |
Adresa | Družstevní 1758/29, Litoměřice |
IČO: | 25445774 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Družstevní čp. 1758, Litoměřice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Litoměřice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 4. 2002 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |