Společenství vlastníků jednotek Družstevní č. p. 37 v Litoměřicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Družstevní č. p. 37 v Litoměřicích (25434241) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 9. 2001 Společenství vlastníků jednotek Družstevní č. p. 37 v Litoměřicích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Družstevní č. p. 37 v Litoměřicích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Družstevní č. p. 37 v Litoměřicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 12. 9. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 807 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25434241 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Družstevní čp. 37, Litoměřice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.9.2001 |
Zapsána dne: | 12.9.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Družstevní 37, Litoměřice 41201, Česká republika | 12.9.2001 |
---|
člen výboru | Ing. Jana Štefaniková |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2020 |
Adresa | Družstevní 37/20, 41201 Litoměřice |
člen výboru | Bc. Milan Průša |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2020 |
Adresa | Družstevní 37/19, 41201 Litoměřice |
předseda výboru | Miroslav Chobotský |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2022 |
Adresa | Družstevní 37/18, 41201 Litoměřice |
předseda výboru | Miroslav Chobotský |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2020 do 25.8.2022 |
Adresa | Lovošská 473/7, 41002 Lovosice |
předseda výboru | Miroslav Chobotský |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2015 do 31.1.2020 |
Adresa | Lovošská 473/7, 41002 Lovosice |
člen výboru | Bc. Milan Průša |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2015 do 31.1.2020 |
Adresa | Družstevní 37/19, 41201 Litoměřice |
místopředseda výboru | Václav Rotter |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2017 do 31.1.2020 |
Adresa | 193, 41101 Žalhostice |
člen | Josef Hromas |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2019 do 31.1.2020 |
Adresa | 67, 41201 Trnovany |
člen | Josef Hromas |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2015 do 22.1.2019 |
Adresa | Družstevní 37/20, 41201 Litoměřice |
místopředseda výboru | Václav Rotter |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2015 do 8.11.2017 |
Adresa | Družstevní 37/21, 41201 Litoměřice |
Člen | Anežka Stoklasová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 5.6.2015 |
Adresa | Družstevní 37/19, Litoměřice |
Člen | Alena Vondráčková |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 5.6.2015 |
Adresa | Družstevní 37/21, Litoměřice |
Místopředseda | Milan Rybář |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 5.6.2015 |
Adresa | Družstevní 37/20, Litoměřice |
Předseda | Ján Smetáček |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2008 do 5.6.2015 |
Adresa | Družstevní 37/18, Litoměřice |
Člen | Mária Lázničková |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 2.2.2008 |
Adresa | Družstevní 37/18, Litoměřice |
Předseda | Alois Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 2.2.2008 |
Adresa | Družstevní 37/21, Litoměřice |
Předseda výboru | Alois Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2001 do 24.11.2004 |
Adresa | Družstevní 37/21, Litoměřice |
Místopředseda výboru | Milan Rybář |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2001 do 24.11.2004 |
Adresa | Družstevní 37/20, Litoměřice |
Člen výboru | Anežka Stoklasová |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2001 do 24.11.2004 |
Adresa | Družstevní 37/19, Litoměřice |
Člen výboru | Alena Vondráčková |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2001 do 24.11.2004 |
Adresa | Družstevní 37/21, Litoměřice |
Člen výboru | Mária Lázničková |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2001 do 24.11.2004 |
Adresa | Družstevní 37/18, Litoměřice |
IČO: | 25434241 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Družstevní č. p. 37 v Litoměřicích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Litoměřice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 9. 2001 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |