Společenství vlastníků jednotek Družstevní 724, 725 Slatiňany má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Družstevní 724, 725 Slatiňany (27493059) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Družstevní 724, 53821 Slatiňany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 4. 2006 Společenství vlastníků jednotek Družstevní 724, 725 Slatiňany má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Družstevní 724, 725 Slatiňany nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Družstevní 724, 725 Slatiňany na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 25. 4. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3333 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27493059 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 724,725 ve Slatiňanech | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.4.2006 |
Zapsána dne: | 25.4.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Družstevní 724, Slatiňany 53821, Česká republika | 16.11.2015 |
---|
Předseda výboru | Ing. Pavel Mlejnek |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2022 |
Adresa | Družstevní 724, 53821 Slatiňany |
Místopředseda výboru | Marie Málková |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2022 |
Adresa | Družstevní 724, 53821 Slatiňany |
Člen výboru | Antonín Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2022 |
Adresa | 2, 53901 Vysočina |
místopředseda výboru | David Svatoň |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2015 do 5.11.2022 |
Adresa | Družstevní 724, 53821 Slatiňany |
předseda výboru | Marie Málková |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2015 do 5.11.2022 |
Adresa | Družstevní 724, 53821 Slatiňany |
Člen výboru | Antonín Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2015 do 5.11.2022 |
Adresa | 2, 53901 Vysočina |
Člen výboru | Antonín Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2012 do 16.11.2015 |
Adresa | 2, 53901 Svobodné Hamry |
předseda výboru | Marie Málková |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2015 do 16.11.2015 |
Adresa | Družstevní 724, 53821 Slatiňany |
místopředseda výboru | Marie Málková |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2013 do 5.5.2015 |
Adresa | Družstevní 724, 53821 Slatiňany |
předseda výboru | Ján Češík |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 5.5.2015 |
Adresa | Švermova 864, 53821 Slatiňany |
předseda výboru | Ján Češík |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2013 do 23.7.2014 |
Adresa | Družstevní 725, 53821 Slatiňany |
Předseda výboru | Miroslav Petr |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2006 do 18.12.2013 |
Adresa | Družstevní 724, 53821 Slatiňany |
Místopředseda výboru | Ing. Petr Hroch |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2012 do 18.12.2013 |
Adresa | Družstevní 725, 53821 Slatiňany |
Místopředseda výboru | Ing. František Málek |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2006 do 24.2.2012 |
Adresa | Družstevní 724, 53821 Slatiňany |
Člen výboru | Ing. Petr Hroch |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2006 do 24.2.2012 |
Adresa | Družstevní 725, 53821 Slatiňany |
IČO: | 27493059 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Družstevní 724, 725 Slatiňany |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Slatiňany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 4. 2006 |
Sídlo: | Družstevní 724, Slatiňany 53821 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |