Společenství vlastníků jednotek Družstevní 2552, Žatec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Družstevní 2552, Žatec (25443763) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Družstevní 2552, 43801 Žatec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 3. 2002 Společenství vlastníků jednotek Družstevní 2552, Žatec má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Družstevní 2552, Žatec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Družstevní 2552, Žatec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 20. 3. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 99 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25443763 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Družstevní 2552, Žatec | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.3.2002 |
Zapsána dne: | 20.3.2002 | |
Den vzniku společenství: 18.6.2001 | 20.3.2002 - 11.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Družstevní 2552, Žatec 43801, Česká republika | 11.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Družstevní 2552, Žatec 43801, Česká republika | 20.3.2002 - 11.11.2016 |
předseda výboru | Vladimír Kobylka |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2024 |
Adresa | Družstevní 2552, 43801 Žatec |
člen výboru | Veronika Kočková |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2024 |
Adresa | Družstevní 2552, 43801 Žatec |
člen výboru | Jiří Fořt |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2024 |
Adresa | K Bezděkovu 3301, 43801 Žatec |
Člen výboru | Jiří Fořt |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2020 do 21.2.2024 |
Adresa | K Bezděkovu 3301, 43801 Žatec |
Předseda výboru | Vladimír Kobylka |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2019 do 21.2.2024 |
Adresa | Družstevní 2552, 43801 Žatec |
Místopředseda výboru | Veronika Kočková |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2019 do 21.2.2024 |
Adresa | Družstevní 2552, 43801 Žatec |
Člen výboru | Jiří Fořt |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2019 do 6.5.2020 |
Adresa | Družstevní 2552, 43801 Žatec |
místopředseda výboru | Pavel Laubr |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 11.6.2019 |
Adresa | Družstevní 2552, 43801 Žatec |
člen výboru | Eva Géczyová |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 11.6.2019 |
Adresa | Družstevní 2552, 43801 Žatec |
předseda výboru | Vladimír Kobylka |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 11.6.2019 |
Adresa | Družstevní 2552, 43801 Žatec |
předseda výboru | Vladimír Kobylka |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2009 do 13.11.2015 |
Adresa | Družstevní 2552, 43801 Žatec |
místopředseda výboru | Pavel Laubr |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2009 do 13.11.2015 |
Adresa | Družstevní 2552, 43801 Žatec |
člen výboru | Eva Géczyová |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2009 do 13.11.2015 |
Adresa | Družstevní 2552, 43801 Žatec |
Člen výboru | Pavel Laubr |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2004 do 20.2.2009 |
Adresa | Družstevní 2552, 43801 Žatec |
Předseda výboru | Vladimír Kobylka |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2002 do 20.2.2009 |
Adresa | Družstevní 2552, 43801 Žatec |
Člen výboru | Dana Šepsová |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2002 do 20.2.2009 |
Adresa | Družstevní 2552, 43801 Žatec |
Místopředseda výboru | Milan Pavlíček |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2002 do 21.4.2004 |
Adresa | Družstevní 2552, 43801 Žatec |
IČO: | 25443763 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Družstevní 2552, Žatec |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Žatec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 20. 3. 2002 |
Sídlo: | Družstevní 2552, Žatec 43801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |