Společenství vlastníků jednotek Doubravčická 2 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Doubravčická 2 (27432572) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Doubravčická 2201/2, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 3. 2006 Společenství vlastníků jednotek Doubravčická 2 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Doubravčická 2 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Doubravčická 2 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 3. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6513 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27432572 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Doubravčická 2 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.3.2006 |
Zapsána dne: | 2.3.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Doubravčická 2201, Praha 10 10000, Česká republika | 2.3.2006 |
---|
předsedkyně výboru | Ing. Radka Kaletová |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2023 |
Adresa | Doubravčická 2201/2, 10000 Praha |
místopředseda výboru | Mujo Dacik |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2023 |
Adresa | Doubravčická 2201/2, 10000 Praha |
členka výboru | Soňa Jonášová |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2023 |
Adresa | Doubravčická 2201/2, 10000 Praha |
místopředseda výboru | Soňa Jonášová |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2017 do 21.2.2023 |
Adresa | Doubravčická 2201/2, 10000 Praha |
člen výboru | Mujo Dacik |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2017 do 21.2.2023 |
Adresa | Doubravčická 2201/2, 10000 Praha |
předseda výboru | Ing. Radka Kaletová |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2017 do 21.2.2023 |
Adresa | Doubravčická 2201/2, 10000 Praha |
člen výboru | Emilie Výborná |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2011 do 18.2.2017 |
Adresa | Doubravčická 2201/2, 10000 Praha 10 |
předseda výboru | Radka Kaletová |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2011 do 18.2.2017 |
Adresa | Doubravčická 2201/2, 10000 Praha 10 |
člen výboru | Soňa Jonášová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2015 do 18.2.2017 |
Adresa | Doubravčická 2201/2, 10000 Praha |
předseda výboru | Radka Kaletová |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2011 do 18.2.2017 |
Adresa | Doubravčická 2201/2, 10000 Praha 10 |
člen výboru | Emilie Výborná |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2011 do 18.2.2017 |
Adresa | Doubravčická 2201/2, 10000 Praha 10 |
člen výboru | Soňa Jonášová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2015 do 18.2.2017 |
Adresa | Doubravčická 2201/2, 10000 Praha |
člen výboru | Soňa Jonášová |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2011 do 4.10.2015 |
Adresa | Doubravčická 2201/2, 10000 Praha 10 |
člen výboru | Soňa Jonášová |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2006 do 5.7.2011 |
Adresa | Doubravčická 2201/2, Praha 10 |
člen výboru | Emilie Výborná |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2006 do 5.7.2011 |
Adresa | Doubravčická 2201/2, Praha 10 |
předseda výboru | Radka Kaletová |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2009 do 5.7.2011 |
Adresa | Doubravčická 2201/2, Praha 10 |
předseda výboru | Radka Vlčková |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2006 do 21.2.2009 |
Adresa | Doubravčická 2201/2, Praha 10 |
IČO: | 27432572 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Doubravčická 2 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 3. 2006 |
Sídlo: | Doubravčická 2201/2, Praha 10000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |