Společenství vlastníků jednotek domu Vyškov, Luční 352/16 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Vyškov, Luční 352/16 (26287625) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Luční 352/16, 68201 Vyškov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 6. 2002 Společenství vlastníků jednotek domu Vyškov, Luční 352/16 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Vyškov, Luční 352/16 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Vyškov, Luční 352/16 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 6. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1765 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26287625 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Vyškov, Luční 352/16 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.6.2002 |
Zapsána dne: | 25.6.2002 | |
Den vzniku společenství. 01.07.2000. | 25.6.2002 - 29.8.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Luční 352/16, Vyškov 68201, Česká republika | 21.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Luční č.p.352,č.or.16, Vyškov 68201, Česká republika | 25.6.2002 - 21.9.2016 |
předseda výboru | Ing. Eva Drnovská |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2017 |
Adresa | Sídliště Osvobození 654/38, 68201 Vyškov |
člen výboru | Jan Šmolcnop |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2023 |
Adresa | Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice |
místopředseda výboru | Miroslav Mlýnek |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2023 |
Adresa | Luční 352/16, 68201 Vyškov |
místopředseda výboru | Bc. Jiří Lorenz |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2021 do 23.8.2023 |
Adresa | Karla Čapka 298/57, 68201 Vyškov |
člen výboru | Miroslav Mlýnek |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2021 do 23.8.2023 |
Adresa | Luční 352/16, 68201 Vyškov |
člen výboru | Bc. Jiří Lorenz |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2017 do 17.3.2021 |
Adresa | Karla Čapka 298/57, 68201 Vyškov |
místopředseda výboru | Ing. Martin Prášek |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2020 do 17.3.2021 |
Adresa | 95, 79846 Brodek u Konice |
místopředseda výboru | Ing. Martin Prášek |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2017 do 29.4.2020 |
Adresa | Luční 352/16, 68201 Vyškov |
pověřený vlastník | Hana Kusinová |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2016 do 29.8.2017 |
Adresa | Luční 352/16, 68201 Vyškov |
pověřený vlastník | Hana Kusinová |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2016 do 29.8.2017 |
Adresa | Luční 352/16, 68201 Vyškov |
pověřený vlastník | Hana Kusinová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2012 do 21.9.2016 |
Adresa | Luční 352/16, 68201 Vyškov |
Pověřený vlastník | Hana Kusinová |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2007 do 28.2.2012 |
Adresa | Luční 352/16, 68201 Vyškov |
Pověřený vlastník | Pavlína Šmudlová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2002 do 23.3.2007 |
Adresa | Luční 352/16, Vyškov |
IČO: | 26287625 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Vyškov, Luční 352/16 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Vyškov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 6. 2002 |
Sídlo: | Luční 352/16, Vyškov 68201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |