Společenství vlastníků jednotek domu Vyškov, Hybešova 315/7, 601/9, 602/11 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Vyškov, Hybešova 315/7, 601/9, 602/11 (17731518) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hybešova 601/9, 68201 Vyškov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 11. 2022 Společenství vlastníků jednotek domu Vyškov, Hybešova 315/7, 601/9, 602/11 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Vyškov, Hybešova 315/7, 601/9, 602/11 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Vyškov, Hybešova 315/7, 601/9, 602/11 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 10. 11. 2022 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 14408 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 17731518 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Vyškov, Hybešova 315/7, 601/9, 602/11 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.11.2022 |
Zapsána dne: | 10.11.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hybešova 601/9, Vyškov 68201, Česká republika | 10.11.2022 |
---|
Předseda společenství vlastníků | Ing. Eva Drnovská |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2023 |
Adresa | Sídliště Osvobození 654/38, 68201 Vyškov |
Předseda výboru | Ing. Eva Drnovská |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2022 do 5.10.2023 |
Adresa | Sídliště Osvobození 654/38, 68201 Vyškov |
Místopředseda výboru | JUDr. Marcel Jurčaga |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2022 do 5.10.2023 |
Adresa | Hybešova 602/11, 68201 Vyškov |
Člen výboru | Nikola Melichárková |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2022 do 5.10.2023 |
Adresa | Hybešova 602/11, 68201 Vyškov |
IČO: | 17731518 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Vyškov, Hybešova 315/7, 601/9, 602/11 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Vyškov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 11. 2009 |
Sídlo: | Hybešova 601/9, Vyškov 68201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |