Společenství vlastníků jednotek domu Vojtova 517/21 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Vojtova 517/21 (26937590) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Vojtova 517/21, 63900 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 9. 2004 Společenství vlastníků jednotek domu Vojtova 517/21 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Vojtova 517/21 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Vojtova 517/21 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 9. 9. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4355 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26937590 | |
Jméno: | Vojtova 21 - společenství vlastníků jednotek | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 9.9.2004 |
Zapsána dne: | 9.9.2004 | |
Předchozí souhlas shromáždění se dle čl. V. stanov mj. vyžaduje k: nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi; nabytí movitých věcí, jejichž pořizovací cena přesáhne v kalendářním roce v souhrnu částku 30.000,00 Kč; zatíž ení nebo zcizení movitých věcí, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce přesahuje v souhrnu částku 20.000,-Kč; uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru; uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednot ce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil. Do výlučné působnosti shromáždění pak spadá mj. i rozhodování o opravě, údržbě nebo stavební úpravě společné části, která nevyžaduje změnu prohlášení vlastníka, ma jí-li náklady na ni v celkovém součtu zjevně převyšovat částku 100.000,00 Kč. | 28.6.2023 | |
Den vzniku společenství: 15.12.2003 | 9.9.2004 - 28.6.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vojtova 517/21, Brno 63900, Česká republika | 28.6.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Vojtova 21, Brno 63900, Česká republika | 9.9.2004 - 28.6.2023 |
předseda výboru | Zita Horňáková |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | Vojtova 517/21, 63900 Brno |
místopředseda výboru | Mgr. Ján Futas Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | Vojtova 517/21, 63900 Brno |
člen výboru | Ing. arch. Kateřina Harazimová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | Šafaříkova 720, 68601 Uherské Hradiště |
pověřený vlastník | Ladislav Martinek |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2023 do 28.6.2023 |
Adresa | Vojtova 517/21, 63900 Brno |
pověřený vlastník | Ladislav Martinek |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2004 do 9.2.2023 |
Adresa | Vojtova 21, 63900 Brno |
IČO: | 26937590 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Vojtova 517/21 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 9. 9. 2004 |
Sídlo: | Vojtova 517/21, Brno 63900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |