Společenství vlastníků jednotek domu v ul. Kováků č.p. 3280 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu v ul. Kováků č.p. 3280 (24841340) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kováků 3280/5, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 5. 2011 Společenství vlastníků jednotek domu v ul. Kováků č.p. 3280 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu v ul. Kováků č.p. 3280 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu v ul. Kováků č.p. 3280 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 5. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12619 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24841340 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu v ul. Kováků č.p. 3280 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.5.2011 |
Zapsána dne: | 2.5.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kováků 3280/5, Praha 15000, Česká republika | 26.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Kováků 3280/5, Praha 5 15000, Česká republika | 2.5.2011 - 26.11.2015 |
člen výboru | Zbyněk Chuchma |
---|---|
Ve funkci | od 6.7.2017 |
Adresa | Kováků 3280/5, 15000 Praha |
člen výboru | Ing Tereza Moravcová |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2021 |
Adresa | Kováků 3280/5, 15000 Praha |
předseda výboru | Tomáš Randa |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2017 |
Adresa | Na Hřebenkách 1902/43, 15000 Praha |
místopředseda výboru | Alen Redžić |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2016 do 7.4.2021 |
Adresa | 41, 39201 Katov |
člen výboru | Zbyněk Chuchma |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2017 do 6.7.2017 |
Adresa | Pod Zahradami 1293/5, 74221 Kopřivnice |
člen výboru | Zbyněk Chuchma |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2017 do 6.7.2017 |
Adresa | Pod Zahradami 1293/5, 74221 Kopřivnice |
člen výboru | Tomáš Randa |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2016 do 6.4.2017 |
Adresa | Na Hřebenkách 1902/43, 15000 Praha |
předseda výboru | Zbyněk Chuchma |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2016 do 6.4.2017 |
Adresa | Pod Zahradami 1293/5, 74221 Kopřivnice |
předseda výboru | Zbyněk Chuchma |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2016 do 6.4.2017 |
Adresa | Pod Zahradami 1293/5, 74221 Kopřivnice |
člen výboru | Tomáš Randa |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2016 do 6.4.2017 |
Adresa | Na Hřebenkách 1902/43, 15000 Praha |
člen výboru | Ing. Milan Hrdina |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.2011 do 30.3.2016 |
Adresa | Švermova 729, 51101 Turnov |
člen výboru | Alen Redžić |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 30.3.2016 |
Adresa | 41, 39201 Katov |
člen výboru | Ing. Milan Hrdina |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.2011 do 30.3.2016 |
Adresa | Švermova 729, 51101 Turnov |
člen výboru | Alen Redžić |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 30.3.2016 |
Adresa | 41, 39201 Katov |
člen výboru | Alen Redžič |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.2011 do 26.11.2015 |
Adresa | 41, 39201 Katov |
IČO: | 24841340 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu v ul. Kováků č.p. 3280 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 5. 2011 |
Sídlo: | Kováků 3280/5, Praha 15000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |