Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, Mandlova 14, 16 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, Mandlova 14, 16 (26326647) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Mandlova 449/14, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 5. 2001 Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, Mandlova 14, 16 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, Mandlova 14, 16 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, Mandlova 14, 16 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 15. 5. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 567 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26326647 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni Mandlova 449/14, 450/16 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.5.2001 |
Zapsána dne: | 15.5.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mandlova 449/14, Plzeň 30100, Česká republika | 28.6.2017 |
---|
místopředseda výboru | Ladislav Hekr |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2015 |
Adresa | Mandlova 450/16, 30100 Plzeň |
Člen výboru | Josef Daněk |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2017 |
Adresa | Mandlova 449/14, 30100 Plzeň |
Člen výboru | Bc. David Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2017 |
Adresa | Mírové nám. 133, 33901 Chudenice |
Předseda výboru | Václav Steinbach |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2017 |
Adresa | Mandlova 449/14, 30100 Plzeň |
člen výboru | Ing. Josef Daněk |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2001 |
Adresa | Mandlova 14, 30100 Plzeň |
Předseda výboru | Václav Steinbach |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2001 |
Adresa | Mandlova 14, 30100 Plzeň |
člen výboru | Ing. Zdeněk Matoušek |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2008 |
Adresa | Mandlova 16, 30100 Plzeň |
Předseda výboru | Václav Steinbach |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2001 do 28.6.2017 |
Adresa | Mandlova 14, 30100 Plzeň |
člen výboru | Ing. Josef Daněk |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2001 do 28.6.2017 |
Adresa | Mandlova 14, 30100 Plzeň |
člen výboru | Ing. Zdeněk Matoušek |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2008 do 28.6.2017 |
Adresa | Mandlova 16, 30100 Plzeň |
místopředseda výboru | Ladislav Hekr |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2015 do 28.6.2017 |
Adresa | Mandlova 450/16, 30100 Plzeň |
místopředseda výboru | Ladislav Hekr |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2008 do 19.12.2015 |
Adresa | Mandlova 16, 30100 Plzeň |
Člen výboru | MUDr. Alena Šrámková |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2001 do 9.8.2008 |
Adresa | Rabštejnská 63, 32300 Plzeň |
Člen výboru | Ladislav Hekr |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2001 do 10.7.2008 |
Adresa | Mandlova 16, 30100 Plzeň |
IČO: | 26326647 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, Mandlova 14, 16 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 5. 2001 |
Sídlo: | Mandlova 449/14, Plzeň 30100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |